Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: Commissioni 1° e 5° riunite - DDL assegnati alle Commissioni in sede referente (iter concluso)
(totale: 3 DDL)
-
S. 974
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Vicepres. Cons. Alfano Angelino (Letta-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
26 luglio 2013: Trasmesso al Senato
7 agosto 2013: Approvato con modificazioni -
S. 1779
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
20 febbraio 2015: Trasmesso al Senato
26 febbraio 2015: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2237
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
11 febbraio 2016: Trasmesso al Senato
24 febbraio 2016: Approvato definitivamente. Legge