Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 2016
(totale: 19 DDL)
-
C. 1460-B
Dep. Verini Walter, Dep. Amendola Vincenzo
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive
26 aprile 2016: Trasmesso alla Camera
13 luglio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2617-B
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro lavoro Poletti Giuliano (Renzi-I) ed altri.
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale
31 marzo 2016: Trasmesso alla Camera
25 maggio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3317-3345-B
Dep. Coscia Maria ed altri.
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
15 settembre 2016: Trasmesso alla Camera
4 ottobre 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3634
Sen. Cirinna' Monica ed altri.
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
25 febbraio 2016: Trasmesso alla Camera
11 maggio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3672
Ministro giustizia Orlando Andrea (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace
11 marzo 2016: Trasmesso alla Camera
28 aprile 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3821
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016
11 maggio 2016: Trasmesso alla Camera
30 giugno 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3868
Ministro salute Lorenzin Beatrice (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute
26 maggio 2016: Presentato alla Camera
25 ottobre 2017: Approvato con modificazioni -
C. 4080
Ministro beni e att. cult. Franceschini Dario (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)
Disciplina del cinema e dell'audiovisivo
11 ottobre 2016: Trasmesso alla Camera
3 novembre 2016: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4135
Ministro lavoro Poletti Giuliano (Renzi-I)
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
3 novembre 2016: Trasmesso alla Camera
3 novembre 2016: Approvato con modificazioni -
C. 4144
Sen. D'Ali' Antonio
Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette
11 novembre 2016: Trasmesso alla Camera
20 giugno 2017: Approvato con modificazioni -
S. 1328-B
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Ministro politiche agricole Letta Enrico (Letta-I) ed altri.
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
22 febbraio 2016: Trasmesso al Senato
6 luglio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2271
Dep. Coscia Maria ed altri.
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
4 marzo 2016: Trasmesso al Senato
15 settembre 2016: Approvato con modificazioni -
S. 2284
Ministro giustizia Orlando Andrea (Renzi-I), Ministro economia e finanze Padoan Pietro Carlo (Renzi-I)
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
11 marzo 2016: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2343
Dep. Mariani Raffaella ed altri.
Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque
22 aprile 2016: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2345
Pres. Consiglio Renzi Matteo (Renzi-I), Ministro aff. esteri e coop. Gentiloni Silveri Paolo (Renzi-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015
28 aprile 2016: Trasmesso al Senato
28 luglio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2383
Ministro beni e att. cult. Bray Massimo (Letta-I), Ministro ambiente Orlando Andrea (Letta-I) ed altri.
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
13 maggio 2016: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2451
Dep. Boccia Francesco ed altri.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
23 giugno 2016: Trasmesso al Senato
28 luglio 2016: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2494
Ministro lavoro Poletti Giuliano (Renzi-I)
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali
15 luglio 2016: Trasmesso al Senato
9 marzo 2017: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2574
Dep. Fucci Benedetto Francesco
Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
21 ottobre 2016: Trasmesso al Senato
In corso di esame in commissione