Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati dal Ministero della salute (Governo Letta-I) nel 2016
(totale: 1 DDL)
-
S. 1324-BIS
Ministro salute Lorenzin Beatrice (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria nonché delega al Governo per il riordino della normativa sugli enti vigilati dal Ministero della salute
24 maggio 2016: Presentato al Senato
21 giugno 2016: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)