Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati dal Ministero della giustizia (Governo Letta-I)
(totale: 11 DDL)
-
S. 896
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
2 luglio 2013: Presentato al Senato
24 luglio 2013: Approvato -
C. 1248
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Vicepres. Cons. Alfano Angelino (Letta-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
21 giugno 2013: Presentato alla Camera
26 luglio 2013: Approvato -
S. 1332
Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
21 febbraio 2014: Presentato al Senato
2 luglio 2014: Approvato -
S. 1333
Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
21 febbraio 2014: Presentato al Senato
3 settembre 2014: Approvato -
C. 1540
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Ministro interno Alfano Angelino (Letta-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province
16 agosto 2013: Presentato alla Camera
9 ottobre 2013: Approvato -
S. 1552-BIS
Ministro aff. esteri e coop. Bonino Emma (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Norme di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996
10 marzo 2015: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
C. 1589
Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
17 settembre 2013: Presentato alla Camera
25 giugno 2014: Approvato -
C. 1921
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Vicepres. Cons. Alfano Angelino (Letta-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria
23 dicembre 2013: Presentato alla Camera
6 febbraio 2014: Approvato -
C. 2080
Ministro affari esteri Bonino Emma (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008
12 febbraio 2014: Presentato alla Camera
18 settembre 2014: Approvato -
C. 2092
Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I), Ministro PA e semplificazione D'Alia Gianpiero (Letta-I)
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione dell'arretrato, il riordino delle garanzie mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata (collegato alla legge di stabilità 2014)
12 febbraio 2014: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 2123
Pres. Consiglio Letta Enrico (Letta-I), Ministro giustizia Cancellieri Anna Maria (Letta-I) ed altri.
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
21 febbraio 2014: Presentato alla Camera
24 settembre 2014: Approvato in testo unificato