Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: 12ª (Affari sociali) - Cambi di assegnazione in sede referente (iter concluso)
(totale: 5 assegnazioni per 3 DDL)
-
C. 734
Pres. Consiglio Monti Mario (Monti-I), Ministro salute Balduzzi Renato (Monti-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
12 aprile 2013: Trasmesso alla Camera
20 maggio 2013: Approvato con modificazioni -
C. 1599
(3 assegnazioni)
Dep. Murer Delia
Norme in materia di medicina di genere
18 settembre 2013: Presentato alla Camera
25 ottobre 2017: Assorbito -
C. 2312
Dep. Senaldi Angelo ed altri.
Istituzione dell'Ordine professionale dei chimici e dei fisici
17 aprile 2014: Presentato alla Camera
25 ottobre 2017: Assorbito