Atto Camera n. 3886
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"
Scheda Camera Lavori Preparatori
Iter
13 luglio 2016: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
C.3886 | approvato | 13 luglio 2016 |
S.2483 | approvato definitivamente. Legge | 27 luglio 2016 |
Legge n.
151/16
del 1 agosto 2016,
GU n. 182 del 5 agosto 2016.
Testo coordinato G.U. n. 182 del 5 agosto 2016.
Iniziativa Governativa
Natura
di conversione del decreto-legge
n. 98 del 9 giugno 2016, G.U. n. 133 del 9 giugno 2016
, scadenza il 08 agosto 2016.
Analisi tecnico-normativa (ATN) pervenuta il 30 giugno 2016.
Relazione AIR pervenuta il 30 giugno 2016.
Presentazione
Presentato in data 9 giugno 2016; annunciato nella seduta ant. n. 635 del 10 giugno 2016.
Classificazione TESEO
PIANI DI SVILUPPO , ILVA SPA , ZONE E AREE INDUSTRIALI , TARANTO
Relatori
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8ª On. Alessandro Bratti (PD) (dato conto della nomina il 15 giugno 2016)
.
Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 10ª On. Cristina Bargero (PD) (dato conto della nomina il 15 giugno 2016)
.
Relatore di maggioranza On. Cristina Bargero (PD) nominato nella seduta del 7 luglio 2016
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Relatore di maggioranza On. Alessandro Bratti (PD) nominato nella seduta del 7 luglio 2016
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Presentato il testo degli articoli il 7 luglio 2016.
Relatore di minoranza On. Filiberto Zaratti (SI-SEL) nominato nella seduta del 7 luglio 2016
.
Annunciata la relazione di minoranza l'8 luglio 2016.
Relatore di minoranza On. Davide Crippa (M5S) nominato nella seduta dell'11 luglio 2016
.
Assegnazione
Assegnato alle commissioni riunite
8ª (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e
10ª (Attivita' produttive, commercio e turismo)
in sede referente il 9 giugno 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 635 del 10 giugno 2016.
Pareri delle commissioni
Comitato legislazione,
1ª (Aff. costituzionali),
2ª (Giustizia),
5ª (Bilancio),
11ª (Lavoro),
12ª (Aff. sociali),
14ª (Pol. Unione europea),
Questioni regionali