Atto Camera n. 889
- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"
Trattazione in Assemblea
Seduta | Attività (esito) | Interventi |
---|---|---|
N. 59
28 febbraio 2023 |
Questioni procedurali Respinta questione pregiudiziale. |
On.
Fabio Rampelli
(FDI)
(come Presidente)
On. Luciano D'Alfonso (PD-IDP) (illustra questione pregiudiziale) On. Agostino Santillo (M5S) (illustra questione pregiudiziale) On. Antonio D'Alessio (A-IV-RE) On. Gianluca Vinci (FDI) On. Francesco Emilio Borrelli (AVS) |
N. 78
29 marzo 2023 |
Discussione generale Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale. |
On.
Fabio Rampelli
(FDI)
(come Presidente)
On. Mauro Del Barba (A-IV-RE) On. Andrea de Bertoldi (FDI) (introduzione del relatore) On. Mariangela Matera (FDI) On. Fabrizio Benzoni (A-IV-RE) On. Pino Bicchielli (NM(N-C-U-I)-M) On. Luciano D'Alfonso (PD-IDP) On. Anna Ascani (PD-IDP) (come Presidente) On. Alberto Luigi Gusmeroli (LEGA) On. Gianmauro Dell'Olio (M5S) On. Fabrizio Sala (FI-PPE) On. Franco Manes (Misto, Minoranze linguistiche) On. Francesco Emilio Borrelli (AVS) On. Saverio Congedo (FDI) On. Giorgio Fede (M5S) On. Giorgio Mule' (FI-PPE) (come Presidente) On. Agostino Santillo (M5S) On. Emiliano Fenu (M5S) |
Trattazione articoli
Esito: deliberato il rinvio in commissione su testo Esame art. unico del ddl di conversione, C. 889-A. |
On.
Giorgio Mule'
(FI-PPE)
(come Presidente)
On. Andrea de Bertoldi (FDI) (come relatore) On. Luigi Marattin (A-IV-RE) | |
Trattazione articoli
Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione C.889-A/R, nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea |
- Questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione C.889-A/R, nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea Ministro dell'economia e finanze Giancarlo Giorgetti (Governo Meloni-I) (pone questione di fiducia)On. Giorgio Mule' (FI-PPE) (come presidente) | |
N. 79
30 marzo 2023 |
Trattazione articoli
Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione C.889-A/R, nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea: accordata : favorevoli 185, contrari 121, astenuti 4, votanti 306, presenti 310 |
- Votazione questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione C.889-A/R, nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea On. Renate Gebhard (Misto, Minoranze linguistiche) dichiara l'astensione (a nome di componente del gruppo)On. Francesco Saverio Romano (NM(N-C-U-I)-M) favorevole a nome del gruppo On. Marco Grimaldi (AVS) contrario a nome del gruppo On. Luigi Marattin (A-IV-RE) contrario a nome del gruppo On. Vito De Palma (FI-PPE) favorevole a nome del gruppo On. Emiliano Fenu (M5S) contrario a nome del gruppo On. Laura Cavandoli (LEGA) favorevole a nome del gruppo On. Virginio Merola (PD-IDP) contrario a nome del gruppo On. Francesco Filini (FDI) favorevole a nome del gruppo On. Lorenzo Fontana (LEGA) (come presidente) |
N. 81
3 aprile 2023 |
Trattazione articoli (odg). |
On.
Sergio Costa
(M5S)
(come Presidente)
Sottosegretario per l' economia e finanze Federico Freni (Governo Meloni-I) (accoglie OdG) Sottosegretario per l' economia e finanze Lucia Albano (Governo Meloni-I) (accoglie OdG) On. Ubaldo Pagano (PD-IDP) On. Andrea Casu (PD-IDP) On. Toni Ricciardi (PD-IDP) On. Marco Simiani (PD-IDP) On. Debora Serracchiani (PD-IDP) On. Sara Ferrari (PD-IDP) On. Marco Lacarra (PD-IDP) On. Marco Furfaro (PD-IDP) On. Maria Cecilia Guerra (PD-IDP) On. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano (PD-IDP) On. Luciano D'Alfonso (PD-IDP) On. Bruno Tabacci (PD-IDP) On. Roberto Morassut (PD-IDP) On. Anthony Emanuele Barbagallo (PD-IDP) On. Marco Grimaldi (AVS) On. Eleonora Evi (AVS) On. Francesco Emilio Borrelli (AVS) On. Giovanni Luca Cannata (FDI) On. Francesco Silvestri (M5S) On. Daniela Torto (M5S) On. Alessandro Caramiello (M5S) On. Davide Aiello (M5S) On. Angela Raffa (M5S) On. Enrica Alifano (M5S) On. Riccardo Tucci (M5S) On. Michele Gubitosa (M5S) On. Marco Pellegrini (M5S) On. Anna Laura Orrico (M5S) On. Emma Pavanelli (M5S) On. Leonardo Donno (M5S) On. Gianmauro Dell'Olio (M5S) On. Alfonso Colucci (M5S) On. Ida Carmina (M5S) On. Dario Carotenuto (M5S) On. Antonio Caso (M5S) On. Carmen Di Lauro (M5S) On. Valentina D'Orso (M5S) On. Chiara Appendino (M5S) On. Carla Giuliano (M5S) On. Edoardo Ziello (LEGA) |
N. 82
4 aprile 2023 |
Trattazione articoli (odg). |
On.
Sergio Costa
(M5S)
(come Presidente)
On. Giorgio Fede (M5S) Sottosegretario per l' economia e finanze Lucia Albano (Governo Meloni-I) (accoglie OdG) On. Luciano Cantone (M5S) On. Carla Giuliano (M5S) On. Stefania Ascari (M5S) On. Agostino Santillo (M5S) On. Carmela Auriemma (M5S) On. Enrico Cappelletti (M5S) On. Ilaria Fontana (M5S) On. Emma Pavanelli (M5S) On. Daniela Morfino (M5S) On. Patty L'Abbate (M5S) On. Antonino Iaria (M5S) On. Federico Cafiero De Raho (M5S) On. Valentina Barzotti (M5S) On. Arnaldo Lomuti (M5S) On. Marco Pellegrini (M5S) On. Filippo Scerra (M5S) On. Pasqualino Penza (M5S) On. Giorgio Lovecchio (M5S) On. Elisa Scutella' (M5S) On. Debora Serracchiani (PD-IDP) |
Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 172, contrari 114, astenuti 1, votanti 286, presenti 287. Effettuato coordinamento. |
On.
Lorenzo Fontana
(LEGA)
(come Presidente)
On. Benedetto Della Vedova (Misto, + Europa) contrario (a nome di componente del gruppo) On. Franco Manes (Misto, Minoranze linguistiche) favorevole (a nome di componente del gruppo) On. Martina Semenzato (NM(N-C-U-I)-M) favorevole a nome del gruppo On. Angelo Bonelli (AVS) contrario a nome del gruppo On. Mauro Del Barba (A-IV-RE) contrario a nome del gruppo On. Francesco Maria Rubano (FI-PPE) favorevole a nome del gruppo On. Agostino Santillo (M5S) contrario a nome del gruppo On. Alberto Bagnai (LEGA) favorevole a nome del gruppo On. Chiara Braga (PD-IDP) contrario a nome del gruppo On. Marco Osnato (FDI) favorevole a nome del gruppo |