Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Governo : DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo (esame in corso)
(totale: 7 DDL)
-
C. 4925
Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I), Ministro affari esteri Terzi di Sant'Agata Giuliomaria (Monti-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
1 febbraio 2012: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (S.3510) -
C. 5019-BIS
Ministro giustizia Severino Di Benedetto Paola (Monti-I)
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili
9 ottobre 2012: Presentato alla Camera
21 dicembre 2012: Rinviato dall'assemblea in commissione (S.3596) -
C. 5019-TER
Ministro giustizia Severino Di Benedetto Paola (Monti-I)
Delega al Governo in materia di depenalizzazione
9 ottobre 2012: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.5019-TER) -
C. 5270
Pres. Consiglio Monti Mario (Monti-I)
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di ridefinizione delle forme di sostegno
7 giugno 2012: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (C.5270) -
C. 5291
Ministro economia e finanze Monti Mario (Monti-I)
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
15 giugno 2012: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione (S.3519) -
C. 5368
Ministro infrastrutture Passera Corrado (Monti-I), Ministro lavoro Fornero Elsa (Monti-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario
17 luglio 2012: Presentato alla Camera
2 ottobre 2012: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (C.5368) -
S. 3555
Ministro salute Balduzzi Renato (Monti-I), Ministro affari europei Moavero Milanesi Enzo (Monti-I) ed altri.
Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare
31 ottobre 2012: Presentato al Senato
19 novembre 2012: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) (S.3555)