Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: Commissioni 1° e 11° riunite - DDL definiti in sede referente
(totale: 1 esame per 1 DDL)
-
C. 2031
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
18 dicembre 2008: Trasmesso alla Camera
12 febbraio 2009: Approvato con modificazioni