Scheda di attività
Luca LOTTI
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Renzi-I:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Informazione e comunicazione, Editoria)
dal 28 febbraio 2014 all'11 dicembre 2016
Governo Gentiloni Silveri-I:
Ministro senza portafoglio per lo sport
dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PD
:
dal 15 marzo 2013
al 22 marzo 2018