Scheda di attività
Graziano DELRIO
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
- Documentazione patrimoniale
Nato il 27 aprile 1960 a Reggio Nell'Emilia
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Letta-I:
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie
dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
Governo Renzi-I:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei Ministri, con delega alle Politiche di Coesione Territoriale e allo Sport)
dal 22 febbraio 2014 al 2 aprile 2015
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dal 2 aprile 2015 all'11 dicembre 2016
Governo Gentiloni Silveri-I:
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018