Claudio DE VINCENTI
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
- Documentazione patrimoniale
Nato il 28 ottobre 1948
|
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Monti-I:
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
dal 29 novembre 2011 al 27 aprile 2013
Governo Letta-I:
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
dal 3 maggio 2013 al 21 febbraio 2014
Governo Renzi-I:
Vice ministro dello sviluppo economico
dal 28 febbraio 2014 al 10 aprile 2015
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei Ministri
(delega alle autorità amministrative indipendenti))
dal 10 aprile 2015 all'11 dicembre 2016
Governo Gentiloni Silveri-I:
Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018