Scheda di attività
Andrea ORLANDO
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Camera
- XVIII Legislatura Camera
- XIX Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Letta-I:
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
Governo Renzi-I:
Ministro della giustizia
dal 22 febbraio 2014 all'11 dicembre 2016
Governo Gentiloni Silveri-I:
Ministro della giustizia
dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PD
:
dal 19 marzo 2013
al 22 marzo 2018