Scheda di attività
Massimo BRAY
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
Dimissioni accettate il 18 marzo 2015 (sostituito da Ludovico VICO) |
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Letta-I:
Ministro dei beni e delle attività culturali
dal 28 aprile 2013 al 25 giugno 2013
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
dal 26 giugno 2013 al 21 febbraio 2014
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PD
:
dal 19 marzo 2013
al 18 marzo 2015