Angelino ALFANO
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
|
Mandati
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Letta-I:
Ministro dell'interno
, Vice presidente del Consiglio dei ministri
dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
Governo Renzi-I:
Ministro dell'interno
dal 22 febbraio 2014 all'11 dicembre 2016
Governo Gentiloni Silveri-I:
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dal 12 dicembre 2016 al 31 maggio 2018
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PdL
:
dal 19 marzo 2013
al 17 novembre 2013
Gruppo NCD
:
dal 18 novembre 2013
al 22 marzo 2018
(dal 16 dicembre 2014
il Gruppo assume la denominazione AP (NCD-UDC))
(dal 7 dicembre 2016
il Gruppo assume la denominazione AP-NCD-CpI)
(dal 14 febbraio 2017
il Gruppo assume la denominazione AP-NCD-CpE)
(dal 29 marzo 2017
il Gruppo assume la denominazione AP-CpE-NCD)
(dal 21 dicembre 2017
il Gruppo assume la denominazione AP-CpE-NCD-NcI)