Scheda di attività
Enrico LETTA
XVII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Documentazione patrimoniale
Deputato al Parlamento
Dimissioni accettate il 23 luglio 2015 (sostituito da Beatrice BRIGNONE) |
Mandati
- XIV Legislatura Camera - Fino al 19 luglio 2004. Dimissioni per incompatibilità.
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Camera - Fino al 23 luglio 2015. Dimissioni accettate.
- XVIII Legislatura Camera (dal 6 ottobre 2021)
- XIX Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Letta-I:
Presidente del Consiglio dei ministri
dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014
Ministro ad interim delle politiche agricole alimentari e forestali
dal 30 gennaio 2014 al 21 febbraio 2014
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PD
:
dal 19 marzo 2013
al 23 luglio 2015