Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTOLI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 24 luglio 1968
Deceduto il 20 gennaio 1970 |
DE LUCA Angelo |
DC |
Membro
dal 6 marzo 1969
|
FORTUNATI Paolo |
PCI |
Membro
dal 21 ottobre 1970
|
LO GIUDICE Barbaro |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
VIGNOLA Mario |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
Deputati | ||
LOMBARDI Riccardo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
MERENDA Claudio |
DC |
Membro
dal 24 luglio 1968
|
PASSONI Luigi |
PSIUP |
Membro
dal 24 luglio 1968
|