Commissione parlamentare per le questioni regionali
(Art. 126 della Costituzione, legge 10 febbraio 1953, n. 62,art. 52 e legge 28 ottobre 1970, n. 775, artt. 21 e 32)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 21 settembre 1970
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
OLIVA Giorgio, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
CARDIA Umberto, Deputato |
PCI |
|
ZAPPA Franco, Deputato |
PSI |
Fino al 30 settembre 1970
|
BALLARDINI Renato, Deputato |
PSI |
Dal 20 ottobre 1970
|
Segretari | ||
CUCCU Emilio, Senatore |
PSIUP |
|
DARE' Gastone, Senatore |
PSU, poi PSDI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ACCILI Achille |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1971
al 3 dicembre 1971
|
ARNONE Luigi |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 5 ottobre 1971
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 13 agosto 1970
|
BISORI Guido |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 30 giugno 1971
|
BLOISE Luigi |
PSI |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
BONAZZI Delio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
CERAMI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
al 19 novembre 1971
|
CORRIAS Alfredo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 26 gennaio 1971
|
CORRIAS Efisio |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
al 3 agosto 1971
|
CUCCU Emilio |
PSIUP |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 20 settembre 1970
|
PSIUP |
Segretario
dal 21 settembre 1970
|
|
CUZARI Heros |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
DALVIT Luigi |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 30 giugno 1971
|
DARE' Gastone |
PSU |
Membro
dal 31 agosto 1970
al 20 settembre 1970
|
PSU, poi PSDI |
Segretario
dal 21 settembre 1970
|
|
DEL NERO Alberto |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1971
|
DE ZAN Fabiano |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
FABIANI Mario |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 3 luglio 1970
|
FALCUCCI Franca |
DC |
Membro
dal 19 novembre 1971
al 3 dicembre 1971
|
FARNETI Ariella |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1971
|
FERRI Mario |
PSI |
Membro
dal 5 ottobre 1971
|
LOMBARDI Giovanni |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1971
|
MACCARRONE Antonino |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1970
|
MAGNO Michele |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1970
|
NICCOLI Alessandro |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1971
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1971
|
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 13 agosto 1970
al 20 settembre 1970
|
DC |
Presidente
dal 21 settembre 1970
|
|
ORLANDO Giulio Cesare |
DC |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
PALUMBO Vincenzo |
PLI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1970
|
RENDA Francesco |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 3 luglio 1970
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 10 novembre 1970
al 22 ottobre 1971
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 10 novembre 1970
al 30 giugno 1971
|
SAMMARTINO Remo |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1971
all'8 novembre 1971
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1971
al 19 novembre 1971
|
SEMA Paolo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 3 luglio 1970
|
TROPEANO Luigi |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
dal 5 giugno 1968
al 3 luglio 1970
|
VENANZI Mario |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1970
|
ZANNIER Attilio |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 7 agosto 1970
|
ZENTI Leonello |
DC |
Membro
dall'8 novembre 1971
|
Deputati | ||
ALMIRANTE Giorgio |
MSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
AMADEI Leonetto |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
AMODIO Francesco |
DC |
Membro
dal 9 novembre 1970
|
BALLARDINI Renato |
PSI |
Membro
dal 30 settembre 1970
al 19 ottobre 1970
|
PSI |
Vicepresidente
dal 20 ottobre 1970
|
|
BIMA Luigi |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 30 giugno 1971
|
BIONDI Alfredo |
PLI |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
BUCALOSSI Pietro |
Repubblicano |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
CAPONI Alfio |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 10 agosto 1970
|
CARDIA Umberto |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 20 settembre 1970
|
PCI |
Vicepresidente
dal 21 settembre 1970
|
|
CARUSO Antonio |
PCI |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
CECCHERINI Guido |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 30 settembre 1970
al 24 maggio 1971
|
DAMICO Vito |
PCI |
Membro
dal 10 agosto 1970
|
DE MITA Ciriaco |
DC |
Membro
dal 30 giugno 1971
|
DI PRIMIO Raffaele |
PSI |
Membro
dal 20 gennaio 1969
|
FERRI Giancarlo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 10 agosto 1970
|
FOSCHI Franco |
DC |
Membro
dal 16 luglio 1971
|
FRACANZANI Carlo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
GALLONI Giovanni |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
LATTANZI Giangiacomo |
PSIUP |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
MANCINI Antonio |
DC |
Membro
dal 10 novembre 1970
|
MICHELI Filippo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 7 agosto 1969
|
MITTERDORFER Karl |
Misto |
Membro
dal 26 luglio 1968
|
NICOLAZZI Franco |
PSU |
Membro
dal 1 luglio 1970
al 30 settembre 1970
|
PINTUS Mariano |
DC |
Membro
dal 20 gennaio 1969
al 9 novembre 1970
|
REGGIANI Alessandro |
PSDI |
Membro
dal 24 maggio 1971
|
SALVI Franco |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 16 luglio 1971
|
SCARLATO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
SCOTONI Carlo |
PCI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 10 agosto 1970
|
VENTUROLI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 10 agosto 1970
|
ZAPPA Franco |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 26 luglio 1968
al 20 settembre 1970
|
PSI |
Vicepresidente
dal 21 settembre 1970
al 30 settembre 1970
|