Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
(Legge 23 dicembre 1970, n. 1185, e legge 26 novembre 1975, n. 748)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BELOTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BOANO Giovanni |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BRUSASCA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
CIPOLLA Nicolo' Rosario |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
D'ANDREA Ugo |
PLI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
FABBRINI Fazio |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
SCARDACCIONE Decio |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
SOLIANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
TOLLOY Giusto |
PSI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
VOLGGER Friedrich |
Misto |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
Deputati | ||
ALESSI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BALDANI GUERRA Alfredo |
PSI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BIMA Luigi |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
BOIARDI Franco |
PSIUP |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
CIRILLO Mario |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
DI NARDO Raffaele |
PSI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
GIRARDIN Luigi |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
IOTTI Nilde |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
LEONARDI Silvio |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
LONGO Pietro |
PSDI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
PINTUS Mariano |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
ROMEO Nicola |
MSI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
SCUTARI Donato |
PCI |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|
VEDOVATO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1971
|