Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni
V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Costituita
il 6 giugno 1968
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari.
Ufficio di Presidenza costituito il 6 giugno 1968
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
|
TESSITORI Tiziano |
DC |
Fino al 23 giugno 1968
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Dal 16 luglio 1968
|
Vicepresidenti | ||
BERMANI Alessandro |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
|
Segretari | ||
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
|
MORLINO Tommaso |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Dal 5 giugno 1968 Sin. Ind. |
Membro
|
BERMANI Alessandro |
Dal 5 giugno 1968 PSI-PSDI unificati |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 1968
|
|
BERNARDINETTI Marzio |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
DC |
Segretario
dal 6 giugno 1968
|
|
BUZIO Luigi |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 14 gennaio 1969
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 9 ottobre 1969
|
CORRIAS Alfredo |
DC |
Membro
dal 9 ottobre 1969
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
PCI |
Presidente
dal 6 giugno 1968
|
|
DINDO Dino |
Dal 5 giugno 1968 PSI-PSDI unificati, poi PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
|
FABIANI Mario |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1968
al 6 agosto 1969
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 6 giugno 1968
|
|
MANNIRONI Salvatore |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
fino al 6 agosto 1969
|
MARIS Gianfranco |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
|
MORLINO Tommaso |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
DC |
Segretario
dal 6 giugno 1968
|
|
NENCIONI Gastone |
Dal 5 giugno 1968 MSI |
Membro
|
PALUMBO Vincenzo |
Dal 5 giugno 1968 PLI |
Membro
|
PECORARO Antonio |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
|
PREZIOSI Costantino |
Dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1971 PSIUP Dal 25 maggio 1971 PSI |
Membro
|
RICCI Cristoforo |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
|
SCHIAVONE Domenico |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
|
TEDESCHI Franco |
Dal 5 giugno 1968 PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
fino al 13 dicembre 1968
|
TESSITORI Tiziano |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
fino al 5 giugno 1968
|
DC |
Presidente
dal 6 giugno 1968
al 23 giugno 1968
|
|
TORELLI Carlo |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
|
TRABUCCHI Giuseppe |
Dal 5 giugno 1968 DC |
Membro
fino al 15 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 16 luglio 1968
|
|
TROPEANO Luigi |
Dal 5 giugno 1968 PCI |
Membro
|