Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina Mercantile)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione 8ª Commissione permanente.
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TOGNI Giuseppe |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
AVEZZANO COMES Tommaso |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
|
FERRARI Giacomo |
PCI |
Dimissioni accettate il 23 aprile 1970 |
POERIO Pasquale |
PCI |
Dal 28 ottobre 1970
|
Segretari | ||
TANSINI Angelo |
PSU, poi PSDI |
Dal 29 ottobre 1970
|
POERIO Pasquale |
PCI |
Fino al 27 ottobre 1970
|
BONAZZI Delio |
Sin. Ind. |
Dal 1 ottobre 1971
|
PICCOLO Salvatore |
DC |
Fino al 27 ottobre 1970
|
FABRETTI Eolo |
PCI |
Dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABENANTE Angelo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ACCILI Achille In sostituzione del Sottosegretario di Stato Vincenzo INDELLI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
AIMONI Teodosio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
ANDO' Oscar |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 ottobre 1969
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
al 27 aprile 1970
|
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 6 aprile 1971
|
|
DC |
Membro
dal 4 maggio 1971
al 30 settembre 1971
|
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
AVEZZANO COMES Tommaso |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|
|
BARGELLINI Pier Francesco |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BONATTI Emilio |
PCI |
Membro
dal 30 settembre 1971
|
BONAZZI Delio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
Sin. Ind. |
Segretario
dal 1 ottobre 1971
|
|
BRUNI Danilo |
DC |
Membro
dal 18 giugno 1971
|
CARON Giuseppe Sostituito da Oscar ANDO' dal 31 ottobre 1969 al 27 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
al 27 aprile 1970
|
CATALANO Oreste |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
|
CAVALLI Carlo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CENGARLE Onorio Sostituito da Oscar ANDO' dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. Sostituito da Oscar ANDO' dal 23 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 31 luglio 1969
all'11 agosto 1969
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Membro
dal 12 agosto 1969
|
DERIU Francesco |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
FABRETTI Eolo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 ottobre 1970
|
PCI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 24 febbraio 1972
|
|
FERRARI Francesco Sostituito da Luigi NOE' dal 14 gennaio 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FERRARI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
Dimissioni accettate il 23 aprile 1970 |
|
FLORENA Arcangelo Sostituito da Giovanni LOMBARDI dal 15 luglio 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 16 giugno 1971 |
GATTO Eugenio Sostituito da Oscar ANDO' dal 4 maggio 1971 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 4 maggio 1971
al 30 settembre 1971
|
GENCO Giacinto Sostituito da Gustavo MONTINI dal 15 luglio 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
INDELLI Vincenzo Sostituito da Achille ACCILI dal 15 luglio 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LAURO Achille |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LOMBARDI Giovanni In sostituzione del Sottosegretario di Stato Arcangelo FLORENA. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 5 agosto 1969
|
|
LUCCHI Orlando |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MADERCHI Italo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MANNIRONI Salvatore Sostituito da Oscar ANDO' dal 28 aprile 1970 al 6 aprile 1971. |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
Deceduto il 6 aprile 1971 |
MASSOBRIO Perpetuo Bruno |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 9 marzo 1971 |
MONTINI Gustavo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giacinto GENCO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 14 dicembre 1968
|
NOE' Luigi In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tommaso SPASARI. |
DC |
Membro
dal 15 agosto 1968
al 14 dicembre 1968
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 2 aprile 1970
|
|
PERRI Francesco |
PLI |
Membro
dal 28 marzo 1969
|
PICCOLO Salvatore |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
POERIO Pasquale |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 ottobre 1970
|
|
RAIA Vito |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
ROTTA Cesare |
PLI |
Membro
dal 30 giugno 1971
al 30 settembre 1971
|
SAMMARTINO Remo Sostituito da Giovanni LOMBARDI dal 14 gennaio 1969 al 5 agosto 1969. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SPASARI Tommaso Sostituito da Luigi NOE' dal 15 agosto 1968 al 14 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 19 novembre 1971 |
SPATARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
TANGA Alfonso In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni ZONCA. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
TANSINI Angelo |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 ottobre 1970
|
PSU, poi PSDI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
TEDESCHI Franco Sostituito da Mario VIGNOLA dal 22 febbraio 1969 al 30 luglio 1969. |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 30 luglio 1969
|
TOGNI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 18 luglio 1968
|
|
VENTURI Lino |
PSIUP |
Membro
dal 28 marzo 1969
al 14 febbraio 1972
|
VIGNOLA Mario In sostituzione del Sottosegretario di Stato Franco TEDESCHI. |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 30 luglio 1969
|
VOLGGER Friedrich |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ZANNIER Attilio |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 21 febbraio 1969
|
ZONCA Giovanni Sostituito da Alfonso TANGA dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. Sostituito da Alfonso TANGA dal 23 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|