Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione 10ª Commissione permanente.
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PIERACCINI Giovanni |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 21 febbraio 1969
|
ZANNIER Attilio |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU |
Dal 26 febbraio 1969
al 6 agosto 1970
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Dal 29 ottobre 1970
|
Vicepresidenti | ||
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
Fino all'8 dicembre 1969
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
|
COLLEONI Aurelio |
DC |
Dal 17 dicembre 1969
|
Segretari | ||
MINNOCCI Giacinto |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 27 ottobre 1970
|
SCIPIONI Alfredo |
DC |
Dal 29 ottobre 1970
|
FUSI Torquato |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
AIMONI Teodosio |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ALBANI Gian Mario |
Sin. Ind. |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ALESSANDRINI Pio Sostituito da Osvaldo CAGNASSO dall'11 agosto 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BANFI Arialdo |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 28 ottobre 1970
|
|
PSI |
Presidente
dal 29 ottobre 1970
|
|
BERLANDA Paolo Sostituito da Remo SEGNANA dal 12 settembre 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
all'8 dicembre 1969
|
|
BERTONE Flavio Luigi |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BONADIES Antonio |
DC |
Membro
dal 28 aprile 1970
|
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CAGNASSO Osvaldo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 14 luglio 1968
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Pio ALESSANDRINI. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 2 aprile 1970
|
CATELLANI Edoardo |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CAVEZZALI Paolo Sostituito da Michele ZUCCALA' dall'8 aprile 1970 al 27 ottobre 1970. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
COLLEONI Aurelio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Renzo FORMA. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
all'8 dicembre 1969
|
DC |
Membro
dal 9 dicembre 1969
al 16 dicembre 1969
|
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 dicembre 1969
|
|
DE DOMINICIS Pietro |
DC |
Membro
dal 16 gennaio 1970
|
DE LEONI Umberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Gino ZANNINI. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 2 aprile 1970
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FARABEGOLI Furio |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1971
|
FILIPPA Andrea |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FORMA Renzo Sostituito da Aurelio COLLEONI dall'11 agosto 1969 all'8 dicembre 1969. Sostituito da Vito Vincenzo VERRASTRO dal 9 dicembre 1969 al 27 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 aprile 1970
|
FUSI Torquato |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
|
|
GATTO Simone |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
LATANZA Domenico |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|
|
MANENTI Attilio |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
MERLONI Aristide |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 19 dicembre 1970 |
MINNOCCI Giacinto |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
|
MORANINO Francesco |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 18 giugno 1971 |
NALDINI Vittorio |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 26 maggio 1971
|
NICCOLI Alessandro |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1971
al 1 marzo 1971
|
NOE' Luigi |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PERRI Francesco |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 marzo 1969
|
PIERACCINI Giovanni |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Presidente
dal 18 luglio 1968
al 21 febbraio 1969
|
PIVA Ismer |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ROSSI Raffaele |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 maggio 1970
|
SCIPIONI Alfredo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 ottobre 1970
|
DC |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
SEGNANA Remo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Paolo BERLANDA. |
DC |
Membro
dal 12 settembre 1969
al 2 aprile 1970
|
SOTGIU Girolamo |
PCI |
Membro
dal 12 maggio 1970
al 30 settembre 1971
|
TEDESCHI Franco |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
|
VERONESI Enzo |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VERRASTRO Vito Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Renzo FORMA. |
DC |
Membro
dal 9 dicembre 1969
al 27 aprile 1970
|
VERZOTTO Graziano |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Dimissioni accettate l'11 dicembre 1969 |
ZANNIER Attilio |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 25 febbraio 1969
|
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU |
Presidente
dal 26 febbraio 1969
al 6 agosto 1970
|
|
PSU |
Membro
dal 7 agosto 1970
al 27 ottobre 1970
|
|
ZANNINI Gino Sostituito da Umberto DE LEONI dall'11 agosto 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|