Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PELLA Giuseppe |
DC |
Fino al 23 febbraio 1972
|
SCELBA Mario |
DC |
Dal 26 febbraio 1972
|
Vicepresidenti | ||
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Fino al 27 ottobre 1970
Deceduto il 2 gennaio 1972 |
TOLLOY Giusto |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Dal 28 ottobre 1970
|
Segretari | ||
FABBRINI Fazio |
PCI |
Fino al 27 ottobre 1970
|
PECORARO Antonio |
DC |
|
SALATI Remo |
PCI |
Dal 29 ottobre 1970
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ADAMOLI Gelasio |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
al 26 febbraio 1969
|
In sostituzione
del Ministro Italo VIGLIANESI. |
PSI |
Membro
dall'8 aprile 1970
al 27 ottobre 1970
|
BARTOLOMEI Giuseppe In sostituzione del Ministro Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 22 ottobre 1969
|
BATTISTA Emilio |
DC |
Membro
dal 26 gennaio 1971
|
BELOTTI Giuseppe In sostituzione del Ministro Giacinto BOSCO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 15 gennaio 1970
|
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BO Giorgio Sostituito da Raoul ZACCARI dal 15 luglio 1968 al 12 dicembre 1968. Sostituito da Luciano DAL FALCO dall'11 agosto 1969 al 27 marzo 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BOSCO Giacinto Sostituito da Giuseppe BELOTTI dal 15 luglio 1968 al 15 gennaio 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 15 gennaio 1970
|
BRODOLINI Giacomo Sostituito da Giovanni PIERACCINI dal 14 gennaio 1969 al 21 febbraio 1969. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 21 febbraio 1969
|
PSI |
Membro
dal 27 febbraio 1969
Deceduto l'11 luglio 1969 |
|
BRUSASCA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BUFALINI Paolo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
CALAMANDREI Franco |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 ottobre 1970
|
|
CARON Giuseppe Sostituito da Annibale FADA dal 15 luglio 1968 al 13 gennaio 1969. Sostituito da Raoul ZACCARI dal 14 gennaio 1969 al 14 febbraio 1969. Sostituito da Giuseppe BARTOLOMEI dall'11 agosto 1969 al 22 ottobre 1969. Sostituito da Giovanni SPAGNOLLI dal 23 ottobre 1969 al 30 ottobre 1969. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 ottobre 1969
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
CINCIARI Maria Lisa |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
all'11 maggio 1969
|
DAL FALCO Luciano In sostituzione del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 27 marzo 1970
|
D'ANDREA Ugo |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 13 maggio 1970
|
DE MARSANICH Augusto |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DINDO Dino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Dante SCHIETROMA. |
PSU |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 27 ottobre 1970
|
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 gennaio 1972
|
|
FABBRINI Fazio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
|
FABRETTI Eolo |
PCI |
Membro
dal 25 febbraio 1972
|
FADA Annibale In sostituzione del Ministro Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 13 gennaio 1969
|
GAVA Silvio Sostituito da Giorgio OLIVA dal 14 gennaio 1969 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
GIRAUDO Giovanni |
DC |
Membro
dal 9 giugno 1969
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 19 maggio 1969 |
LEVI Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
LO GIUDICE Barbaro In sostituzione del Ministro Attilio PICCIONI. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 12 dicembre 1968
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 16 gennaio 1970
|
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
MORINO Alessandro |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 21 gennaio 1969 |
NENNI Pietro |
Dal 1 dicembre 1970 PSI |
Membro
dal 1 dicembre 1970
|
Dal 1 dicembre 1970 PSI |
Membro
dal 1 dicembre 1970
al 24 maggio 1972
|
|
OLIVA Giorgio In sostituzione del Ministro Silvio GAVA. |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 30 settembre 1971
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
|
|
PELLA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Presidente
dal 18 luglio 1968
al 23 febbraio 1972
|
|
Sostituito da
Giovanni SPAGNOLLI
dal 24 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
PICCIONI Attilio Sostituito da Barbaro LO GIUDICE dal 15 luglio 1968 al 12 dicembre 1968. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PIERACCINI Giovanni In sostituzione del Ministro Giacomo BRODOLINI. |
PSI |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 21 febbraio 1969
|
PSI |
Membro
dal 22 febbraio 1969
|
|
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 febbraio 1972
|
SALATI Remo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 28 ottobre 1970
|
PCI |
Segretario
dal 29 ottobre 1970
|
|
SANTERO Natale Sostituito da Domenico SCHIAVONE dal 15 luglio 1968 al 14 gennaio 1969. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
SARAGAT Giuseppe |
Dal 18 gennaio 1972 PSDI |
Membro
dal 18 gennaio 1972
|
SCELBA Mario |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 25 febbraio 1972
|
DC |
Presidente
dal 26 febbraio 1972
|
|
SCHIAVONE Domenico In sostituzione del Sottosegretario di Stato Natale SANTERO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 14 gennaio 1969
|
SCHIETROMA Dante Sostituito da Dino DINDO dal 28 aprile 1970 al 27 ottobre 1970. |
PSI-PSDI unificati, poi
PSI fino al 7 luglio 1969 Dall'8 luglio 1969 PSU |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
SCOCCIMARRO Mauro |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
|
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
Deceduto il 2 gennaio 1972 |
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 22 ottobre 1969
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe CARON. |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1969
al 30 ottobre 1969
|
DC |
Membro
dal 31 ottobre 1969
al 25 gennaio 1971
|
|
DC |
Membro
dal 24 febbraio 1972
|
|
TOLLOY Giusto |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|
|
TOMASUCCI Evio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VALORI Dario |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VIGLIANESI Italo Sostituito da Arialdo BANFI dall'8 aprile 1970 al 27 ottobre 1970. |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
ZACCARI Raoul In sostituzione del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dal 15 luglio 1968
al 12 dicembre 1968
|
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 14 febbraio 1969
|