Comunicazione nomina governativa n. 23
Comunicazione concernente la nomina del dottor Lucio Argano a Presidente del Consiglio superiore dello spettacolo e dei dottori Antonio Bellastella, Ada D'Adamo, Paolo Fallai, Paola Abenavoli, Francesco Mocellin, Ada Montellanico, Antonio Taormina, Francesco Laera, Francesca Rossini, Vincenzo Spera, Giuseppe Albenzio, Carmelo Grassi, Carla Moreni e Francesca Chiavacci a componenti dello stesso Consiglio
Titolo breve: Comunicazione nomina Presidente del Consiglio superiore dello spettacolo e componenti dello stesso Consiglio
Riferimenti normativi documento
Decreto LegislativoD.Lgs. 31 dicembre 2009, n.213, art. 11, comma 5
Iniziativa
Presentato da: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Governo Conte-II) , il 23 dicembre 2019; annunciato nella seduta n. 180 del 14 gennaio 2020
Assegnazioni
Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) il 15 gennaio 2020; annuncio nella seduta n. 180 del 14 gennaio 2020