Scheda di attività
Paolo ROMANI
XVI Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Iniziativa legislativa
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
|
Mandati
- XII Legislatura Camera
- XIII Legislatura Camera
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
- XVII Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Berlusconi-IV:
Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
dal 12 maggio 2008 al 29 giugno 2009
Vice ministro dello sviluppo economico
dal 30 giugno 2009 al 3 ottobre 2010
Ministro dello sviluppo economico
dal 4 ottobre 2010 al 15 novembre 2011
Alla Camera dei Deputati
Gruppo PdL
:
dal 29 aprile 2008
al 14 marzo 2013