Scheda di attività
Arturo Mario Luigi PARISI
XIII Legislatura
- Dati anagrafici e incarichi
- Interventi su DDL
- Interventi su attività non legislative
Deputato al Parlamento
Subentrato in sostituzione di Romano PRODI, dimessosi per incompatibilità il 16 settembre 1999 |
Mandati
- XIII Legislatura Camera (dal 30 novembre 1999)
- XIV Legislatura Camera
- XV Legislatura Camera
- XVI Legislatura Camera
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Prodi-I:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Editoria)
dal 22 maggio 1996 al 20 ottobre 1998
Alla Camera dei Deputati
Gruppo i dem.-l'Ulivo
:
dal 3 dicembre 1999
al 29 maggio 2001