Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Agricoltura)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CARTA Gianuario |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
MORA Giampaolo |
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
Vicepresidenti | ||
MORA Giampaolo |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
BUSSETI Attilio |
DC |
Dal 27 settembre 1989
al 30 ottobre 1991
Dimissioni accettate il 28 gennaio 1992 |
MARGHERITI Riccardo |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
al 30 ottobre 1991
|
|
Com. - PDS |
Dal 30 ottobre 1991
|
|
DIANA Alfredo |
DC |
Dal 30 ottobre 1991
|
Segretari | ||
BISSI Gianpaolo |
PSDI |
Fino al 26 luglio 1989
|
CALVI Maurizio |
PSI |
Dal 27 settembre 1989
|
TRIPODI Girolamo |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
NEBBIA Giorgio |
Sin. Ind. |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BISSI Gianpaolo |
PSDI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSDI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 26 luglio 1989
|
|
BUSSETI Attilio |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
al 30 ottobre 1991
|
|
DC |
Membro
dal 30 ottobre 1991
Dimissioni accettate il 28 gennaio 1992 |
|
CALVI Maurizio |
PSI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
CARLOTTO Natale |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1990
|
CARTA Gianuario |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
CASADEI LUCCHI Archimede |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CASCIA Aroldo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CIMINO Francesco In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pietro PIZZO. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Pietro PIZZO. |
PSI |
Membro
|
COSSUTTA Armando |
Rif.Com. |
Membro
dal 19 aprile 1991
al 5 dicembre 1991
|
COVATTA Luigi In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni RICEVUTO. |
PSI |
Membro
fino all'11 marzo 1988
|
COVELLO Francesco Alberto Sostituito da Giorgio POSTAL dal 1 agosto 1987 al 22 luglio 1989. |
DC |
Membro
fino al 22 luglio 1989
|
DELL'OSSO Costantino |
Fino al 20 dicembre 1989 PSDI Dal 21 dicembre 1989 PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
al 16 gennaio 1990
|
DIANA Alfredo |
DC |
Membro
fino al 30 ottobre 1991
|
DC |
Vicepresidente
dal 30 ottobre 1991
|
|
FALLUCCHI Severino |
Dal 13 febbraio 1992 DC |
Membro
dal 13 febbraio 1992
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
dal 29 novembre 1991
|
FOSCHI Armando |
DC |
Membro
dal 4 gennaio 1990
al 2 marzo 1990
|
LOPS Pasquale |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
MACALUSO Emanuele |
PCI |
Membro
fino al 7 agosto 1987
|
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
MARGHERITI Riccardo |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
al 30 ottobre 1991
|
|
Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 30 ottobre 1991
|
|
MEOLI Delio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni RICEVUTO. |
PSI |
Membro
dall'11 marzo 1988
al 27 settembre 1989
|
MERIGGI Luigi |
Rif.Com. |
Membro
dal 18 febbraio 1991
al 19 aprile 1991
|
MICOLINI Paolo |
DC |
Membro
|
MODUGNO Domenico |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 15 maggio 1990
al 22 aprile 1992
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 15 maggio 1990
|
|
MOLTISANTI Marisa |
MSI - DN |
Membro
|
MORA Giampaolo |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Presidente
dal 27 settembre 1989
|
|
NEBBIA Giorgio |
Sin. Ind. |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
PERRICONE Giuseppe |
Fino al 24 novembre 1991 Repubblicano Dal 25 novembre 1991 DC |
Membro
|
PEZZULLO Sossio |
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
PIZZO Pietro Sostituito da Francesco CIMINO dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Francesco CIMINO dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
|
PIZZOL Giorgio |
PSDI |
Membro
dal 16 gennaio 1990
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 22 luglio 1989
al 4 gennaio 1990
|
|
PRANDINI Giovanni In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Paolo SARTORI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Paolo SARTORI. |
DC |
Membro
|
RICEVUTO Giovanni Sostituito da Luigi COVATTA dal 1 agosto 1987 all'11 marzo 1988. Sostituito da Delio MEOLI dall'11 marzo 1988 al 27 settembre 1989. |
PSI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
RIGO Mario |
Misto |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
RUBNER Hans |
Misto |
Membro
fino al 24 marzo 1988
|
SALERNO Carmelo Francesco |
DC |
Membro
|
SARTORI Paolo Sostituito da Giovanni PRANDINI dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Giovanni PRANDINI dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
DC |
Membro
|
SCIVOLETTO Concetto |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
SIRTORI Piergiorgio |
Misto |
Membro
dal 24 marzo 1988
al 27 settembre 1989
|
STRIK LIEVERS Lorenzo |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 15 maggio 1990
|
TRIPODI Girolamo |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Rif.Com. |
Membro
dal 5 dicembre 1991
|
|
VERCESI Ernesto |
DC |
Membro
Deceduto il 25 marzo 1991 |
ZANGARA Andrea |
DC |
Membro
|