Senatori
Senatori per regione di elezione
X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Regione Lombardia
(Senatori: 48)
- ACHILLI Michele
- ALIVERTI Gianfranco
- ANTONIAZZI Renzo
- AZZARETTI Giovanni
-
BERLANDA Enzo
(Dimissioni accettate il 13 febbraio 1992, sostituito da VIGANO' Mario) - BISSI Gianpaolo
- BOLLINI Rodolfo Pietro
- BONALUMI Gilberto
- BONORA Cirillo
- BOSSI Umberto
- CARLI Guido
- CHIARANTE Giuseppe Antonio
- CITARISTI Severino
- COLOMBO Vittorino (L.)
-
COLOMBO SVEVO Maria Paola
(Subentrata il 27 marzo 1991 in sostituzione di VERCESI Ernesto) - CORLEONE Franco
- COSSUTTA Armando
- COVI Giorgio
- CUTRERA Achille
- DIANA Alfredo
-
FERRARA SALUTE Giovanni
(Subentrato l'8 maggio 1991 in sostituzione di SPADOLINI Giovanni) -
FERRARA SALUTE Giovanni
(Subentrato l'8 maggio 1991 in sostituzione di SPADOLINI Giovanni) -
FIOCCHI Pietro
(Subentrato il 19 aprile 1991 in sostituzione di MALAGODI Giovanni) - FONTANA Elio
-
FONTANA Walter
(Subentrato il 19 gennaio 1988 in sostituzione di REBECCHINI Francesco) - FORTE Francesco
- GEROSA Guido
- GIOLITTI Antonio
- GOLFARI Cesare
- GRANELLI Luigi
- GUZZETTI Giuseppe
- LOTTI Maurizio
-
MALAGODI Giovanni
(Deceduto il 17 aprile 1991, sostituito da FIOCCHI Pietro) - MANTICA Alfredo
-
MARGHERI Andrea
(Subentrato il 4 ottobre 1989 in sostituzione di TARAMELLI Antonio) - MARNIGA Vittorio
- MERIGGI Luigi
-
NATALI Antonio
(Deceduto il 22 marzo 1991, sostituito da VALCAVI Giovanni Beniamino) -
PELLEGRINO Bruno
(Subentrato il 19 giugno 1991 in sostituzione di VALCAVI Giovanni Beniamino) - PISANO' Giorgio
- POLLICE Guido
- PRANDINI Giovanni
-
REBECCHINI Francesco
(Deceduto il 6 gennaio 1988, sostituito da FONTANA Walter) - REZZONICO Augusto
- RIVA Massimo
- ROSSI Guido Giuseppe
- RUFFOLO Giorgio
- SALVI Franco
- SCEVAROLLI Gino
- SENESI Giovanna
- SIRTORI Piergiorgio
-
SPADOLINI Giovanni
(Nominato senatore a vita il 1 maggio 1991, sostituito da FERRARA SALUTE Giovanni) - STREHLER Giorgio
-
TARAMELLI Antonio
(Deceduto il 25 settembre 1989, sostituito da MARGHERI Andrea) -
VALCAVI Giovanni Beniamino
(Subentrato il 27 marzo 1991 in sostituzione di NATALI Antonio)
(Dimissioni accettate il 18 giugno 1991, sostituito da PELLEGRINO Bruno) -
VERCESI Ernesto
(Deceduto il 25 marzo 1991, sostituito da COLOMBO SVEVO Maria Paola) -
VIGANO' Mario
(Subentrato il 13 febbraio 1992 in sostituzione di BERLANDA Enzo)