Gian Carlo RUFFINO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Liguria
Elezione:
14 giugno 1987
|
Mandati
- VII Legislatura Senato
- IX Legislatura Senato
- X Legislatura Senato
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Andreotti-VI:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 26 luglio 1989 all'11 aprile 1991
Governo Andreotti-VII:
Sottosegretario di Stato per l'interno
dal 17 aprile 1991 al 27 giugno 1992
Gruppo Democratico Cristiano
:
Membro
dal 9 luglio 1987
al 6 ottobre 1987
Segretario
dal 6 ottobre 1987
al 3 agosto 1989
Membro
dal 3 agosto 1989
al 22 aprile 1992
Giunta provvisoria per la verifica dei poteri:
Membro
dal 2 luglio 1987
al 2 luglio 1987
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari:
Membro
dal 9 luglio 1987
al 3 agosto 1989
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 3 agosto 1989
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
Membro
dal 3 agosto 1989
al 27 settembre 1989
(in sostituzione del
Andrea ZANGARA fino al 27 settembre 1989)
(in sostituzione del
Andrea ZANGARA dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992)
Membro
dal 27 settembre 1989
al 22 aprile 1992
(in sostituzione del
Andrea ZANGARA dal 3 agosto 1989 al 27 settembre 1989)
(in sostituzione del
Andrea ZANGARA fino al 22 aprile 1992)
Comitato per le funzioni istruttorie attinenti ai procedimenti di cui all'articolo 90, comma secondo, della Costituzione:
Membro
dal 18 febbraio 1989
al 4 luglio 1989
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
dal 4 luglio 1989
al 3 agosto 1989