Commissioni e Giunte
Giunta per il regolamento
(Art. 18 del Regolamento)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
nominato il 29 luglio 1976
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FANFANI Amintore |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARIOSTO Egidio |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 10 novembre 1976
al 20 marzo 1979
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
CIFARELLI Michele |
Fino al 31 gennaio 1977 Misto Dal 1 febbraio 1977 Repubblicano |
Membro
dal 10 novembre 1976
al 28 marzo 1979
|
CIPELLINI Alberto |
PSI |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
FANFANI Amintore |
DC |
Presidente
dal 29 luglio 1976
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
GONELLA Guido |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
GUI Luigi |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
MODICA Enzo |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
NENCIONI Gastone |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 DN-CD |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
|