commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in sardegna
legge 27 ottobre 1969 n. 755 prorogata con leggi 20 novembre 1970 n. 951 e 25 novembre 1971 n. 1010V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Presidente
eletto il 13 gennaio 1970
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MEDICI Giuseppe, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
PIRASTU Ignazio, Deputato |
PCI |
Dal 22 gennaio 1970
|
ZAPPA Franco, Deputato |
PSI |
Dal 22 gennaio 1970
|
Segretario | ||
PITZALIS Giovanni Battista, Deputato |
DC |
Dal 22 gennaio 1970
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CASTELLACCIO Antonio |
PSI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
CORRIAS Efisio |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1971
|
CUCCU Emilio |
PSIUP |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
DERIU Francesco |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
GIANQUINTO Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
GUANTI Michele |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
LISI Emanuele |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
MEDICI Giuseppe |
DC |
Presidente
dal 13 gennaio 1970
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
ORLANDI Luigi |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
OSSICINI Adriano |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 gennaio 1970
|
PALA Pietro |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
PENNACCHIO Mauro |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
SOTGIU Girolamo |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
TANSINI Angelo |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 aprile 1970
|
TEDESCHI Franco |
PSU |
Membro
dal 13 gennaio 1970
al 2 aprile 1970
|
VERRASTRO Vito Vincenzo |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
Dimissioni accettate il 10 novembre 1970 |
Deputati | ||
CAMBA Raffaele |
PLI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
CASTELLUCCI Albertino |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
al 19 gennaio 1970
|
DE LEONARDIS Donato Mario |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
DI PRIMIO Raffaele |
PSI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
LUCCHESI Primo |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
MARRACCINI Neri |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
MARRAS Luigi |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
MILIA Raimondo |
PDIUM |
Membro
dal 19 gennaio 1970
|
MOLE' Carlo |
DC |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
MORGANA Sergio |
Misto |
Membro
dal 13 gennaio 1970
Deceduto il 5 agosto 1971 |
PAZZAGLIA Alfredo |
MSI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
PIRASTU Ignazio |
PCI |
Vicepresidente
dal 22 gennaio 1970
|
PIRISI Cesare Salvatore |
Misto |
Membro
dal 30 settembre 1971
|
PITZALIS Giovanni Battista |
DC |
Segretario
dal 22 gennaio 1970
|
SABADINI Walter |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
TROMBADORI Antonello |
PCI |
Membro
dal 13 gennaio 1970
|
ZAPPA Franco |
PSI |
Vicepresidente
dal 22 gennaio 1970
|