Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 SIFAR
Legge 31 marzo 1969 n. 93 prorogata con leggi 1 agosto 1969 n. 472 24 dicembre 1969 n. 979 e 20 luglio 1970 n. 570V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ALESSI Giuseppe, Deputato |
DC |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
CIFARELLI Michele |
Misto |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
DI BENEDETTO Giovanni |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
FOLLIERI Mario |
DC |
Membro
dal 21 maggio 1969
|
FRANZA Enea |
MSI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
GALANTE GARRONE Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 12 maggio 1969
|
IANNELLI Francesco |
Fino al 7 luglio 1969 PSI Dall'8 luglio 1969 PSU, poi PSDI |
Membro
dal 18 aprile 1969
|
JANNUZZI Onofrio |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
Deceduto il 19 maggio 1969 |
OLIVA Giorgio |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
PARRI Ferruccio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 15 aprile 1969
al 12 maggio 1969
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
Deputati | ||
ALESSI Giuseppe |
DC |
Presidente
dal 15 aprile 1969
|
BIONDI Alfredo |
PLI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
BRESSANI Pier Giorgio |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
BUFFONE Pietro |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
COVELLI Alfredo |
PDIUM |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
D'IPPOLITO Nino |
PCI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
GUERRINI Giorgio |
PSI |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
LAMI Francesco |
PSIUP |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
ROGNONI Virginio |
DC |
Membro
dal 15 aprile 1969
|
SPAGNOLI Ugo |
PCI |
Membro
dal 18 aprile 1969
|