Commissioni e Giunte
10ª Commissione permanente
(Lavoro, emigrazione e previdenza sociale)V Legislatura
(dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972)
Dal 1 ottobre 1971 assume la denominazione 11ª Commissione permanente.
Presidente
eletto il 18 ottobre 1968
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 1968
Rinnovo biennale il 28 ottobre 1970
2º rinnovo biennale il 30 settembre 1971
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
TEDESCHI Franco |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Fino al 28 gennaio 1969
|
MANCINI Gaetano |
PSI |
Dal 20 febbraio 1969
|
Vicepresidenti | ||
CENGARLE Onorio |
DC |
Fino al 10 agosto 1969
|
POZZAR Vittorio |
DC |
Dal 20 novembre 1969
|
BRAMBILLA Giovanni |
PCI |
|
Segretari | ||
RICCI Cristoforo |
DC |
|
ALBANI Gian Mario |
Sin. Ind. |
Fino al 30 settembre 1971
|
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores |
PCI |
Dal 1 ottobre 1971
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
PCI |
Segretario
dal 1 ottobre 1971
|
|
ACCILI Achille |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ALBANI Gian Mario |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
Sin. Ind. |
Segretario
dal 18 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
|
ANGELINI Cesare Sostituito da Ermenegildo BERTOLA dal 14 gennaio 1969 al 5 agosto 1969. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BERMANI Alessandro |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
BERTOLA Ermenegildo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cesare ANGELINI. |
DC |
Membro
dal 14 gennaio 1969
al 5 agosto 1969
|
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 2 aprile 1970
|
|
BISANTIS Fausto |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
BONATTI Emilio |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
BRAMBILLA Giovanni |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
PCI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
|
|
CENGARLE Onorio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Vicepresidente
dal 18 luglio 1968
al 10 agosto 1969
|
|
Sostituito da
Alberto SPIGAROLI
dall'11 agosto 1969 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 30 settembre 1971
|
COPPO Dionigi Sostituito da Ermenegildo BERTOLA dall'11 agosto 1969 al 2 aprile 1970. |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
DARE' Gastone |
PSU |
Membro
dal 21 maggio 1970
al 27 ottobre 1970
|
DE MARZI Fernando Sostituito da Salverino DE VITO dal 1 ottobre 1971 al 17 febbraio 1972. Sostituito da Salverino DE VITO dal 23 febbraio 1972 al 24 maggio 1972. |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
DE VITO Salverino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giovanni ZONCA. |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1971
al 17 febbraio 1972
|
|
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1972
|
|
DINDO Dino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Attilio ZANNIER. |
PSDI |
Membro
dal 18 gennaio 1972
al 17 febbraio 1972
|
DI PRISCO Giuseppe |
PSIUP |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
GARAVELLI Walter In sostituzione del Sottosegretario di Stato Franco TEDESCHI. |
PSU |
Membro
dal 28 aprile 1970
al 20 maggio 1970
|
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 gennaio 1972
|
|
GATTI CAPORASO Elena |
PSI |
Membro
dal 28 gennaio 1969
al 7 aprile 1970
|
GRONCHI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
LEVI Carlo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
MACCARRONE Pietro |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1971
|
MAGNO Michele |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 30 settembre 1971
|
MANCINI Gaetano |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 19 febbraio 1969
|
PSI |
Presidente
dal 20 febbraio 1969
|
|
MAZZOLI Giacomo Samuele |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
NENCIONI Gastone |
MSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
PALAZZESCHI Vasco |
PCI |
Membro
dal 27 marzo 1969
|
POZZAR Vittorio |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 19 novembre 1969
|
DC |
Vicepresidente
dal 20 novembre 1969
|
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 luglio 1968
|
DC |
Segretario
dal 18 luglio 1968
|
|
ROBBA Arturo |
PLI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SAMARITANI Agide |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
Deceduto il 15 marzo 1969 |
SCHIETROMA Dante Sostituito da Walter GARAVELLI dal 28 ottobre 1970 al 17 gennaio 1972. |
PSU, poi PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 17 gennaio 1972
|
SEGRETO Domenico |
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
SENESE Ignazio Vincenzo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 27 ottobre 1970
|
SPIGAROLI Alberto In sostituzione del Sottosegretario di Stato Onorio CENGARLE. |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1969
al 30 settembre 1971
|
TEDESCHI Franco |
PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 5 luglio 1968
al 17 ottobre 1968
|
PSI-PSDI unificati, poi PSI |
Presidente
dal 18 ottobre 1968
al 28 gennaio 1969
|
|
Sostituito da
Walter GARAVELLI
dal 28 aprile 1970 al 20 maggio 1970. |
PSU |
Membro
dal 31 luglio 1969
al 20 maggio 1970
|
TORELLI Carlo |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VALSECCHI Pasquale |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
VIGNOLA Mario |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1970
|
VIGNOLO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 5 luglio 1968
|
ZANNIER Attilio Sostituito da Dino DINDO dal 18 gennaio 1972 al 17 febbraio 1972. |
PSDI |
Membro
dal 18 gennaio 1972
|
ZONCA Giovanni Sostituito da Salverino DE VITO dal 28 ottobre 1970 al 30 settembre 1971. |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1970
al 30 settembre 1971
|