Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL presentati, di conversione di D-L, contenenti deleghe al Governo nel 2006
(totale: 1 DDL)
-
C. 2114
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro rapporti col Parlam. CHITI VANNINO (Prodi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
28 dicembre 2006: Presentato alla Camera
31 gennaio 2007: Approvato