Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 2005
(totale: 19 DDL)
-
C. 5525
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti
7 gennaio 2005: Presentato alla Camera
24 febbraio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5611
POPOLARE
Delega al Governo per il riordino della normativa in tema di tutela dei rischi da lavoro e per l' emanazione del testo unico delle disposizioni per la tutela sociale dei lavoratori contro infortuni e malattie professionali
9 febbraio 2005: Presentato alla Camera
24 febbraio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5669
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per l' emanazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la minoranza slovena della regione Friuli Venezia Giulia
28 febbraio 2005: Presentato alla Camera
16 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5679
Dep. Mazzoni Erminia, Dep. D'Alia Gianpiero
Delega al Governo per la modifica dell' ordinamento della giurisdizione amministrativa
2 marzo 2005: Presentato alla Camera
23 maggio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5688
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all' estero del Ministero degli affari esteri
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5689
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di adempimenti amministrativi delle imprese
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5690
Dep. PERROTTA ALDO
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni in favore delle vittime della criminalita' organizzata, di ordigni bellici in tempo di pace e del terrorismo, nell' espletamento del dovere
3 marzo 2005: Presentato alla Camera
18 marzo 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5767
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro affari esteri FINI GIANFRANCO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005
7 aprile 2005: Presentato alla Camera
21 giugno 2005: Approvato -
C. 5836
Dep. FALSITTA VITTORIO EMANUELE, Dep. CROSETTO GUIDO
Delega al Governo per l' adozione di interventi fiscali in materia di concorrenza sostenibile tra imprese
11 maggio 2005: Presentato alla Camera
23 maggio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5921
Dep. FLUVI ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per la disciplina dell' assicurazione a copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali
15 giugno 2005: Presentato alla Camera
12 luglio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5962
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari
1 luglio 2005: Presentato alla Camera
12 settembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5963
Dep. PISAPIA GIULIANO
Delega al Governo per l' istituzione dell' ausiliario del giudice
1 luglio 2005: Presentato alla Camera
12 settembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6081
Dep. PERROTTA ALDO
Istituzione del certificato di qualita' professionale e delega al Governo per la disciplina delle professioni non regolamentate
19 settembre 2005: Presentato alla Camera
5 ottobre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3406
Sen. MENARDI GIUSEPPE ed altri.
Delega al Governo in materia di definizione delle procedure per la localizzazione di centrali elettronucleari
4 maggio 2005: Presentato al Senato
16 maggio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3466
Sen. MULAS GIUSEPPE
Delega al Governo per il riordino del settore dei trasporti marittimi e della sicurezza nei porti e nelle isole
1 giugno 2005: Presentato al Senato
14 settembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3485
Sen. MORO FRANCESCO
Delega al Governo per l' istituzione dell' Ordine dei tecnici laureati per l' ingegneria e l' unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nonche' delega per l' unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza
14 giugno 2005: Presentato al Senato
21 luglio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3547
Sen. BEDIN TINO, Sen. CAVALLARO MARIO
Istituzione dell' Ordine dei tecnici laureati per l' ingegneria e delega al Governo per l' unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati e del Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, nonche' delega per l' unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza
14 luglio 2005: Presentato al Senato
28 luglio 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3618
Sen. BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO, Sen. PASQUINI GIANCARLO
Istituzione dell' Ordine dei tecnici laureati per l' ingegneria e delega al Governo per l' unificazione del Collegio dei geometri, del Collegio dei periti industriali e del Collegio dei periti agrari, nonche' delega per l' unificazione delle rispettive Casse di previdenza e assistenza
5 ottobre 2005: Presentato al Senato
20 dicembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3630
Sen. SCALERA GIUSEPPE
Delega al Governo per la disciplina degli sport violenti e per la tutela dei minori
13 ottobre 2005: Presentato al Senato
3 novembre 2005: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)