Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, collegati alla manovra finanziaria nel 2003
(totale: 2 DDL)
-
S. 1745-B
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Attività produttive MARZANO ANTONIO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
30 giugno 2003: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 2058
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. MARONI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria
4 marzo 2003: Trasmesso al Senato
13 maggio 2004: Approvato con modificazioni