Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 2002
(totale: 27 DDL)
-
S. 848-BIS
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-II), Ministro Lavoro e polit. soc. Maroni Roberto (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell' occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonche' di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro
13 giugno 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1026
Sen. TOGNI LIVIO, Sen. ASCIUTTI FRANCO
Nuova disciplina per le attivita' circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia
18 gennaio 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1184
Sen. MEDURI RENATO ed altri.
Delega al Governo per la disciplina dell' ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria
26 febbraio 2002: Presentato al Senato
14 luglio 2004: Approvato -
S. 1230
Sen. EUFEMI MAURIZIO ed altri.
Delega al Governo in materia di conformazione della responsabilita' civile da illecito al diritto comune europeo in tema di diritto alla salute e di diritti umani inviolabili
13 marzo 2002: Presentato al Senato
3 maggio 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1257
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Delega al Governo in materia di criteri di priorita' nell' esercizio dell' azione penale
19 marzo 2002: Presentato al Senato
16 aprile 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1259
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
19 marzo 2002: Presentato al Senato
21 gennaio 2004: Assorbito -
S. 1260
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneita' degli uffici giudiziari direttivi nonche' di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
19 marzo 2002: Presentato al Senato
21 gennaio 2004: Assorbito -
S. 1261
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilita'
19 marzo 2002: Presentato al Senato
21 gennaio 2004: Assorbito -
S. 1262
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l' istituzione dell' assistente legale - giuridico
19 marzo 2002: Presentato al Senato
10 novembre 2004: Assorbito -
S. 1296
Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina per l' accesso alle funzioni presso organi di giurisdizione superiore amministrativa, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l' emanazione di un testo unico
29 marzo 2002: Presentato al Senato
21 gennaio 2004: Approvato -
S. 1302
Sen. PERUZZOTTI LUIGI ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle carriere del ruolo non direttivo delle Forze armate
3 aprile 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1306
Ministro Istruzione,univ.ric. MORATTI LETIZIA (Berlusconi-II), Ministro affari regionali LA LOGGIA ENRICO (Berlusconi-II) ed altri.
Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull' istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
3 aprile 2002: Presentato al Senato
13 novembre 2002: Approvato -
S. 1329
Ministro politiche comunitari BUTTIGLIONE ROCCO (Berlusconi-II), Ministro giustizia CASTELLI ROBERTO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002
12 aprile 2002: Presentato al Senato
17 luglio 2002: Approvato -
S. 1411
Sen. FASSONE ELVIO
Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
15 maggio 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1492
Sen. AZZOLLINI ANTONIO ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici
11 giugno 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1493
Sen. CARUSO ANTONINO, Sen. PELLICINI PIERO
Delega al Governo per l' istituzione della corte d' appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d' appello di Milano e Torino
12 giugno 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1499
Sen. PERUZZOTTI LUIGI ed altri.
Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate
13 giugno 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1534
Sen. DEBENEDETTI FRANCO ed altri.
Nuova disciplina dei licenziamenti individuali e delega al Governo per l' istituzione del sussidio di disoccupazione e per l' integrazione dei sistemi di protezione sociale e promozione del lavoro
25 giugno 2002: Presentato al Senato
19 novembre 2002: Ritirato -
S. 1545
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro affari regionali LA LOGGIA ENRICO (Berlusconi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adeguamento dell' ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
26 giugno 2002: Presentato al Senato
23 gennaio 2003: Approvato -
S. 1609
Sen. TREDESE FLAVIO ed altri.
Delega al Governo per la revisione del riparto degli oneri a garanzia del sistema di tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri dipendenti da pubbliche amministrazioni
17 luglio 2002: Presentato al Senato
6 settembre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1617
Sen. IOANNUCCI MARIA CLAUDIA
Delega al Governo per la revisione della normativa sulla montagna
18 luglio 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1645
Sen. TOMASSINI ANTONIO
Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l' istituzione dei relativi ordini professionali
25 luglio 2002: Presentato al Senato
14 dicembre 2005: Approvato in testo unificato -
S. 1654
Sen. BIANCONI LAURA ed altri.
Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
30 luglio 2002: Presentato al Senato
25 maggio 2005: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 1683
Sen. CAVALLARO MARIO
Delega al Governo per la riforma delle procedure d' insolvenza e delle procedure relative alle imprese in crisi
9 agosto 2002: Presentato al Senato
16 ottobre 2002: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1694
Sen. BASILE FILADELFIO GUIDO
Delega al Governo per il riordino del turismo termale, venatorio, sportivo, religioso, naturalistico, nonché del commercio equo e solidale
12 settembre 2002: Presentato al Senato
21 gennaio 2003: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1816
Sen. RIPAMONTI NATALE
Delega al Governo per l' istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali
6 novembre 2002: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1907
Sen. CICCANTI AMEDEO ed altri.
Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle forze di polizia e delle forze armate
20 dicembre 2002: Presentato al Senato
18 febbraio 2003: Ritirato