Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XV Legislatura
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
(dal 28 aprile 2006 al 28 aprile 2008)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Governo : DDL approvati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 10 DDL)
-
C. 1042
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-II), Ministro commercio internaz. BONINO EMMA (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006
9 giugno 2006: Presentato alla Camera
17 gennaio 2007: Approvato definitivamente. Legge (C.1042-B) -
C. 1496
Ministro giovani e sport MELANDRI GIOVANNA (Prodi-II), Ministro comunicazioni GENTILONI SILVERI PAOLO (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarita' ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale
27 luglio 2006: Presentato alla Camera
20 giugno 2007: Approvato definitivamente. Legge (C.1496-B) -
C. 1609
Ministrosalute TURCO LIVIA (Prodi-II)
Differimento del termine per l' esercizio della delega di cui all' articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione
1 settembre 2006: Presentato alla Camera
26 settembre 2007: Approvato definitivamente. Legge (S.1645) -
C. 3178
Ministro lavoro e prev. soc. Damiano Cesare (Prodi-II), Ministro economia e finanze Padoa-Schioppa Tommaso (Prodi-II) ed altri.
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitivita' per favorire l' equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale
23 ottobre 2007: Presentato alla Camera
21 dicembre 2007: Approvato definitivamente. Legge (S.1903) -
S. 960
Ministro pubblica istruzione FIORONI GIUSEPPE (Prodi-II), Ministro economia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'
18 settembre 2006: Presentato al Senato
19 dicembre 2006: Approvato definitivamente. Legge (C.1961) -
S. 1214
Ministro università e ricerca MUSSI FABIO (Prodi-II), Ministro riforme e innovaz. NICOLAIS LUIGI (Prodi-II) ed altri.
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
13 dicembre 2006: Presentato al Senato
19 settembre 2007: Approvato definitivamente. Legge (S.1214-B) -
S. 1332
Ministro politiche europee BONINO EMMA (Prodi-II), Ministro economia e finanze PADOA SCHIOPPA TOMMASO (Prodi-II)
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonche' per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
16 febbraio 2007: Presentato al Senato
13 giugno 2007: Approvato definitivamente. Legge (C.2600) -
S. 1447
Ministro giustizia Mastella Clemente (Prodi-II), Ministro difesa Parisi Arturo Mario Luigi (Prodi-II) ed altri.
Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario
30 marzo 2007: Presentato al Senato
27 luglio 2007: Approvato definitivamente. Legge (C.2900) -
S. 1448
Ministro politiche europee Bonino Emma (Prodi-II), Ministro affari esteri D'Alema Massimo (Prodi-II) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2007
30 marzo 2007: Presentato al Senato
19 febbraio 2008: Approvato definitivamente. Legge (C.3062) -
S. 1507
Ministro lavoro e prev. soc. Damiano Cesare (Prodi-II), Ministro salute Turco Livia (Prodi-II) ed altri.
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia
18 aprile 2007: Presentato al Senato
1 agosto 2007: Approvato definitivamente. Legge (C.2849)