Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL su cui è stata accordata la fiducia nel 2003
(totale: 3 DDL)
-
C. 3841
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro politiche agricole e ALEMANNO GIOVANNI (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari.
31 marzo 2003: Presentato alla Camera
21 maggio 2003: Approvato -
C. 4447
Pres. Consiglio BERLUSCONI SILVIO (Berlusconi-II), Ministro Economia e finanze TREMONTI GIULIO (Berlusconi-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici
30 ottobre 2003: Trasmesso alla Camera
19 novembre 2003: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4489
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2004 )
17 novembre 2003: Trasmesso alla Camera
17 dicembre 2003: Approvato con modificazioni