Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
(Legge 27 marzo 1976, n. 60, art. 2)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Presidente
eletto il 2 dicembre 1987
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
D'AMELIO Saverio, Senatore |
DC |
Fino al 26 luglio 1989
|
DE VITO Salverino, Senatore |
DC |
Dal 25 ottobre 1989
|
Vicepresidente | ||
AULETA Francesco, Deputato |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Segretario | ||
PIRO Francesco, Deputato |
Fino all'11 dicembre 1991 PSI Dall'11 dicembre 1991 al 4 marzo 1992 Misto Dal 4 marzo 1992 PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANGELONI Alcide |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1987
al 2 febbraio 1988
|
BRINA Alfio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|
CAVAZZUTI Filippo |
Sin. Ind. |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|
D'AMELIO Saverio |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1987
al 2 dicembre 1987
|
DC |
Presidente
dal 2 dicembre 1987
al 26 luglio 1989
|
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 25 ottobre 1989
|
DC |
Presidente
dal 25 ottobre 1989
|
|
FAVILLA Mauro |
DC |
Membro
dal 2 febbraio 1988
|
PIZZOL Giorgio |
Fino al 1 gennaio 1990 PSI Dal 2 gennaio 1990 al 14 gennaio 1990 Misto Dal 15 gennaio 1990 PSDI |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|
Deputati | ||
ALPINI Renato |
MSI-DN |
Membro
dal 23 ottobre 1987
al 12 aprile 1990
|
AULETA Francesco |
PCI |
Membro
dal 23 ottobre 1987
al 2 dicembre 1987
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 2 dicembre 1987
|
|
BELLOCCHIO Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|
FIORI Publio |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|
PARIGI Gastone |
MSI-DN |
Membro
dal 12 aprile 1990
|
PIRO Francesco |
PSI |
Membro
dal 23 ottobre 1987
al 2 dicembre 1987
|
Fino all'11 dicembre 1991 PSI Dall'11 dicembre 1991 al 4 marzo 1992 Misto Dal 4 marzo 1992 PSI |
Segretario
dal 2 dicembre 1987
|
|
USELLINI Mario |
DC |
Membro
dal 23 ottobre 1987
|