Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
(Leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1, art. 12 e 16 gennaio 1989, n. 1, art. 3; Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa - GU n. 153 del 3 luglio 1989, artt. 2, 3)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Costituito
il 4 gennaio 1991
Ufficio di Presidenza costituito il 19 luglio 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MACIS Francesco, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Vicepresidenti | ||
PINTO Michele, Senatore |
DC |
|
SANTINI Renzo, Senatore |
PSI |
|
Segretari | ||
COVI Giorgio, Senatore |
Repubblicano |
|
GAROFALO Carmine, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
MAZZOLA Francesco, Senatore |
DC |
Fino al 29 novembre 1989
|
VENTRE Antonio, Senatore |
DC |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANTONIAZZI Renzo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BUSSETI Attilio |
DC |
Membro
Dimissioni accettate il 28 gennaio 1992 |
CASOLI Giorgio |
PSI |
Membro
|
CORLEONE Franco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
CORRENTI Giovanni |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
COVI Giorgio |
Repubblicano |
Segretario
|
DE CINQUE Germano |
DC |
Membro
|
DELL'OSSO Costantino |
Fino al 20 dicembre 1989 PSDI Dal 21 dicembre 1989 PSI |
Membro
|
DI LEMBO Osvaldo |
DC |
Membro
|
FALLUCCHI Severino |
Dal 13 febbraio 1992 DC |
Membro
dal 12 febbraio 1992
|
FILETTI Cristoforo |
MSI - DN |
Membro
|
GALLO Ignazio Marcello |
DC |
Membro
|
GAROFALO Carmine |
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
|
GUIZZI Francesco |
PSI |
Membro
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
IMPOSIMATO Ferdinando |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
DC |
Membro
|
MACIS Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
Presidente
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Segretario
fino al 29 novembre 1989
|
DC |
Membro
|
|
ONORATO Pierluigi |
Sin. Ind. |
Membro
|
PINTO Michele |
DC |
Vicepresidente
|
POLLICE Guido |
Misto |
Membro
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
SANTINI Renzo |
PSI |
Vicepresidente
|
TARAMELLI Antonio |
PCI |
Membro
Deceduto il 25 settembre 1989 |
VENTRE Antonio |
DC |
Segretario
|
Deputati | ||
ANGELINI Piero Mario |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1989
|
ARMELLIN Lino |
DC |
Membro
fino al 12 dicembre 1991
|
BALBO Laura |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 19 giugno 1990
|
BARGONE Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BINETTI Vincenzo |
DC |
Membro
fino all'8 agosto 1990
|
BIONDI Alfredo |
PLI |
Membro
|
BUFFONI Andrea |
PSI |
Membro
|
CARIA Filippo |
PSDI |
Membro
|
CASTAGNETTI Guglielmo |
Repubblicano |
Membro
fino al 28 luglio 1989
|
CERUTI Gianluigi |
Verdi |
Membro
|
D'ALIA Salvatore |
DC |
Membro
|
D'ANGELO Guido |
DC |
Membro
|
FAGNI Edda |
PCI |
Membro
fino al 7 novembre 1989
|
FINOCCHIARO Anna |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
FRACCHIA Bruno |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
FUMAGALLI CARULLI Ombretta |
DC |
Membro
fino al 24 ottobre 1989
|
GORGONI Gaetano |
Repubblicano |
Membro
|
GUIDETTI SERRA Bianca |
DP |
Membro
Dimissioni accettate il 15 maggio 1991 |
LOMBARDO Antonino |
DC |
Membro
|
MASTRANTUONO Raffaele |
PSI |
Membro
|
MELLINI Mauro |
Fed. Europeo |
Membro
|
NICOTRA Benedetto |
DC |
Membro
|
PAGANELLI Ettore |
DC |
Membro
fino al 28 luglio 1989
|
PERANI Mario |
DC |
Membro
|
PICCIRILLO Giovanni |
DC |
Membro
dal 12 dicembre 1991
|
RUSSO SPENA Giovanni |
DP, poi DP-Comunisti fino al 31 luglio 1991 |
Membro
dal 20 maggio 1991
|
SINATRA Alberto |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VAIRO Gaetano |
DC |
Membro
|
VALENSISE Raffaele |
MSI-DN |
Membro
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ACONE Modestino |
PSI |
Membro
|
ACQUARONE Lorenzo |
DC |
Membro
|
ANDO' Antonio |
DC |
Membro
|
ARFE' Gaetano |
Sin. Ind. |
Membro
|
BATTELLO Nereo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BERTOLDI Lionello |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BOCHICCHIO SCHELOTTO Giovanna |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BOSCO Manfredi |
DC |
Membro
|
COCO Giovanni Silvestro |
DC |
Membro
fino al 26 luglio 1989
|
COLETTA Rocco |
Repubblicano |
Membro
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
|
FRANCHI Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
FRANZA Luigi |
PSI |
Membro
|
GIACCHE' Aldo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
GUZZETTI Giuseppe |
DC |
Membro
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
|
LIPARI Nicolo' |
DC |
Membro
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
|
PAGANI Maurizio |
PSDI |
Membro
|
RASTRELLI Antonio |
MSI - DN |
Membro
|
SALVATO Ersilia |
Fino al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
|
SIRTORI Piergiorgio |
Misto |
Membro
|
SPADACCIA Gianfranco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
Dimissioni accettate il 10 aprile 1990 |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 10 aprile 1990
|
|
STRIK LIEVERS Lorenzo |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 4 dicembre 1991
|
TOSSI Graziella |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
VELLA Bruno |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1991
|
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
fino al 29 novembre 1989
|
ZECCHINO Ortensio |
DC |
Membro
|
Deputati | ||
ALAGNA Egidio |
PSI |
Membro
|
ALBERINI Guido |
PSI |
Membro
dal 23 maggio 1991
|
BARBIERI Silvia |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BASSANINI Franco |
Sin. Ind. |
Membro
|
BERSELLI Filippo |
MSI-DN |
Membro
|
BUONOCORE Vincenzo |
DC |
Membro
|
CALDERISI Giuseppe |
Fed. Europeo |
Membro
|
CHIRIANO Rosario |
DC |
Membro
|
CIAFFI Adriano |
DC |
Membro
|
CIPRIANI Luigi |
DP, poi
DP-Comunisti fino al 28 novembre 1991 Dal 28 novembre 1991 Misto |
Membro
|
CURSI Cesare |
DC |
Membro
|
FARACE Luigi |
DC |
Membro
|
LANZINGER Gianni |
Verdi |
Membro
|
NOCI Maurizio |
PSI |
Membro
fino al 20 maggio 1991
|
ORLANDI Nicoletta |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
PEDRAZZI Anna Maria |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
QUARTA Nicola |
DC |
Membro
Dimissioni accettate il 21 marzo 1991 |
RECCHIA Vincenzo Silvino |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
RIGGIO Vito |
DC |
Membro
dal 31 maggio 1991
|
RIZZO Aldo |
Sin. Ind. |
Membro
|
ROSSI DI MONTELERA Luigi |
DC |
Membro
|
SANTORO Italico |
Repubblicano |
Membro
|
SCOVACRICCHI Martino |
PSDI |
Membro
|
SERRENTINO Pietro |
PLI |
Membro
|
TEODORI Massimo |
Fed. Europeo |
Membro
Dimissioni accettate il 14 giugno 1990 |
Fed. Europeo |
Membro
fino al 14 giugno 1990
|