Delegazione parlamentare italiana presso l'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale
(Legge 16 marzo 1955, n. 239)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 12 novembre 1987
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
MALFATTI Franco, Deputato |
DC |
Deceduto il 10 dicembre 1991 |
FOSCHI Franco, Deputato |
DC |
Dall'8 gennaio 1992
|
Vicepresidenti | ||
PIERALLI Piero, Senatore |
PCI, poi Com. - PDS |
|
NATALI Antonio, Senatore |
PSI |
Deceduto il 22 marzo 1991 |
GUIZZI Francesco, Senatore |
PSI |
Dal 17 aprile 1991
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BENASSI Ugo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 21 dicembre 1989
|
FALCUCCI Franca |
DC |
Membro
dal 10 aprile 1990
|
FILETTI Cristoforo |
MSI - DN |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
FIORET Mario |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
GUIZZI Francesco |
PSI |
Membro
dal 10 aprile 1991
al 17 aprile 1991
|
PSI |
Vicepresidente
dal 17 aprile 1991
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
|
KESSLER Bruno |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Deceduto il 19 marzo 1991 |
MANCIA Tommaso |
PSI |
Membro
dall'8 gennaio 1992
|
MEZZAPESA Pietro |
DC |
Membro
dal 16 dicembre 1988
|
NATALI Antonio |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 12 novembre 1987
|
PSI |
Vicepresidente
dal 12 novembre 1987
Deceduto il 22 marzo 1991 |
|
PARISI Francesco |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
PIERALLI Piero |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 12 novembre 1987
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 12 novembre 1987
|
|
SALVI Franco |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 7 dicembre 1988
|
TARAMELLI Antonio |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Deceduto il 25 settembre 1989 |
Deputati | ||
CACCIA Paolo Pietro |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
FOSCHI Franco |
DC |
Presidente
dall'8 gennaio 1992
|
GABBUGGIANI Elio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
INTINI Ugo |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'8 maggio 1990
|
MALFATTI Franco |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 12 novembre 1987
|
DC |
Presidente
dal 12 novembre 1987
Deceduto il 10 dicembre 1991 |
|
MANZOLINI Giovanni |
PSI |
Membro
dall'8 maggio 1990
|
MARTINO Guido |
Repubblicano |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
RODOTA' Stefano |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
RUBBI Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
SARTI Adolfo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Deceduto il 3 marzo 1992 |
SINESIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
CANNATA Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Deceduto il 2 dicembre 1990 |
CARIGLIA Antonio |
PSDI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
COLOMBO Vittorino (L.) |
DC |
Membro
dal 21 febbraio 1990
|
FASSINO Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
GIAGU DEMARTINI Antonio |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
GRECO Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
MESORACA Maurizio |
Com. - PDS |
Membro
dal 10 aprile 1991
|
PASQUINO Gianfranco |
Sin. Ind. |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
RUBNER Hans |
Misto |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
SPITELLA Giorgio |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 20 febbraio 1990
|
TRIGLIA Riccardo |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
Deputati | ||
ANDREIS Sergio |
Verdi |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
CAPANNA Mario |
Fino al 4 luglio 1989 DP Dal 4 luglio 1989 al 19 dicembre 1990 Misto Dal 19 dicembre 1990 Verdi |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
FIANDROTTI Filippo |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
FOSCHI Franco |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'8 gennaio 1992
|
FRACANZANI Carlo |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1992
al 1 febbraio 1992
|
FRANCESE Angela |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
MANZOLINI Giovanni |
PSDI |
Membro
dal 22 ottobre 1987
al 2 giugno 1988
|
NEGRI Giovanni |
Fed. Europeo |
Membro
dal 2 aprile 1991
|
PANNELLA Marco |
Fed. Europeo |
Membro
dal 22 ottobre 1987
Dimissioni accettate il 25 ottobre 1989 |
RAUTI Giuseppe |
MSI-DN |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
SAVIO Gastone |
DC |
Membro
dal 1 febbraio 1992
|
SCOVACRICCHI Martino |
PSDI |
Membro
dal 2 giugno 1988
|
STANZANI GHEDINI Sergio |
Fed. Europeo |
Membro
dal 9 ottobre 1990
all'11 marzo 1991
|
STEGAGNINI Bruno |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1987
|
TEODORI Massimo |
Fed. Europeo |
Membro
dal 9 novembre 1989
Dimissioni accettate il 14 giugno 1990 |
Fed. Europeo |
Membro
dal 9 novembre 1989
al 14 giugno 1990
|