Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 5 del 30 luglio 1987
Costituita
il 9 luglio 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 9 luglio 1987
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MACIS Francesco |
PCI, poi Com. - PDS |
|
Vicepresidenti | ||
PINTO Michele |
DC |
|
SANTINI Renzo |
PSI |
|
Segretari | ||
COVI Giorgio |
Repubblicano |
|
GAROFALO Carmine |
PCI, poi Com. - PDS |
|
MAZZOLA Francesco |
DC |
Fino al 29 novembre 1989
|
VENTRE Antonio |
DC |
Dal 29 novembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANTONIAZZI Renzo |
Dal 9 luglio 1987 PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
BUSSETI Attilio |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
Dimissioni accettate il 28 gennaio 1992 |
CASOLI Giorgio |
PSI |
Membro
dal 7 agosto 1987
|
CASTIGLIONE Franco |
Dal 9 luglio 1987 PSI |
Membro
dal 9 luglio 1987
al 30 luglio 1987
|
CORLEONE Franco |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 21 dicembre 1988
|
CORRENTI Giovanni |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 6 ottobre 1988
|
COVI Giorgio |
Dal 9 luglio 1987 Repubblicano |
Segretario
dal 9 luglio 1987
|
CUTRERA Achille |
PSI |
Membro
dal 27 novembre 1991
|
DE CINQUE Germano |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
DELL'OSSO Costantino |
Fino al 20 dicembre 1989 PSDI Dal 21 dicembre 1989 PSI |
Membro
dal 21 dicembre 1988
|
DI LEMBO Osvaldo |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
FALLUCCHI Severino |
Dal 13 febbraio 1992 DC |
Membro
dal 12 febbraio 1992
|
FERRARA Maurizio |
Dal 9 luglio 1987 PCI |
Membro
dal 9 luglio 1987
al 6 ottobre 1988
|
FILETTI Cristoforo |
Dal 9 luglio 1987 MSI - DN |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
FRANCHI Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 10 ottobre 1989
|
GALLO Ignazio Marcello |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
GAROFALO Carmine |
Dal 9 luglio 1987 PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 9 luglio 1987
|
GUIZZI Francesco |
Dal 9 luglio 1987 PSI |
Membro
dal 9 luglio 1987
Eletto membro della Corte Costituzionale il 21 novembre 1991 |
IMPOSIMATO Ferdinando |
Dal 9 luglio 1987 PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
LOMBARDI Domenico Raffaello |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
MACIS Francesco |
Dal 9 luglio 1987 PCI, poi Com. - PDS |
Presidente
dal 9 luglio 1987
|
MAZZOLA Francesco |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Segretario
dal 9 luglio 1987
al 29 novembre 1989
|
DC |
Membro
dal 29 novembre 1989
|
|
ONORATO Pierluigi |
Sin. Ind. |
Membro
dal 6 ottobre 1988
|
OSSICINI Adriano |
Dal 9 luglio 1987 Sin. Ind. |
Membro
dal 9 luglio 1987
al 6 ottobre 1988
|
PINTO Michele |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1987
|
POLLICE Guido |
Dal 9 luglio 1987 Misto |
Membro
dal 9 luglio 1987
|
RUFFINO Gian Carlo |
Dal 9 luglio 1987 DC |
Membro
dal 9 luglio 1987
al 3 agosto 1989
|
SANTINI Renzo |
Dal 9 luglio 1987 PSI |
Vicepresidente
dal 9 luglio 1987
|
TARAMELLI Antonio |
Dal 9 luglio 1987 PCI |
Membro
dal 9 luglio 1987
Deceduto il 25 settembre 1989 |
VENTRE Antonio |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
al 29 novembre 1989
|
DC |
Segretario
dal 29 novembre 1989
|