Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MATTEOLI Altero |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
Deceduto il 18 dicembre 2017 |
FI-PdL XVII |
Dal 21 gennaio 2016
Deceduto il 18 dicembre 2017 |
|
Vicepresidenti | ||
ESPOSITO Stefano |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
CERVELLINI Massimo |
Misto |
Fino al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Segretari | ||
CANTINI Laura |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
PD |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
SCIBONA Marco |
M5S |
Fino al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Dal 21 gennaio 2016
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ARACRI Francesco |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 28 novembre 2013
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 12 novembre 2014
al 21 gennaio 2016
|
|
Fino al 24 maggio 2017 FI-PdL XVII Dal 25 maggio 2017 FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 18 febbraio 2016
|
|
BARANI Lucio |
AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 27 giugno 2016
|
BLUNDO Rosetta Enza |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 18 marzo 2014
|
BONFRISCO Anna Cinzia |
Fino al 27 febbraio 2017 CoR Dal 28 febbraio 2017 Misto |
Membro
dal 19 febbraio 2016
al 1 marzo 2017
|
BORIOLI Daniele Gaetano |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
BUEMI Enrico In sostituzione del Vice ministro Riccardo NENCINI. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 17 settembre 2014
al 21 ottobre 2015
|
CANTINI Laura |
PD |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
CARDINALI Valeria |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 6 marzo 2017
|
CERVELLINI Massimo |
Misto |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
CIAMPOLILLO Lello |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 18 febbraio 2015
|
M5S |
Membro
dal 15 dicembre 2015
|
|
CIOFFI Andrea |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
COMPAGNONE Giuseppe |
GAL |
Membro
dall'8 maggio 2013
al 12 febbraio 2014
|
CROSIO Jonny |
Fino al 7 maggio 2013 GAL Dall'8 maggio 2013 LN-Aut |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
DAVICO Michelino |
Fino al 12 dicembre 2013 LN-Aut Dal 13 dicembre 2013 GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Angela D'ONGHIA. |
GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 22 febbraio 2017
|
DELLA VEDOVA Benedetto Sostituito da Gianluca SUSTA dal 6 marzo 2014 al 3 marzo 2015. |
Fino al 25 febbraio 2015 SCpI Dal 26 febbraio 2015 Misto |
Membro
dall'11 dicembre 2013
al 3 marzo 2015
|
DE POLI Antonio |
AP (NCD-UDC), poi
AP (Ncd-CpI) fino al 9 febbraio 2017 Dal 10 febbraio 2017 Misto |
Membro
dal 13 ottobre 2016
al 1 giugno 2017
|
DI GIACOMO Ulisse |
Dal 29 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD fino al 24 maggio 2017 Dal 25 maggio 2017 FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 29 novembre 2013
al 29 maggio 2017
|
D'ONGHIA Angela Sostituita da Michelino DAVICO dal 21 gennaio 2016 al 22 febbraio 2017. |
GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 22 febbraio 2017
|
ESPOSITO Stefano |
PD |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
PD |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
FASANO Enzo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 28 novembre 2013
|
FILIPPI Marco |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
FLORIS Emilio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 28 novembre 2013
|
FRAVEZZI Vittorio |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 5 dicembre 2013
|
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 2 febbraio 2016
|
|
GENTILE Antonio |
NCD, poi AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 24 ottobre 2014
al 10 febbraio 2016
|
Sostituito da
Bruno MANCUSO
dal 9 marzo 2016 al 12 ottobre 2016. |
AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 9 marzo 2016
al 12 ottobre 2016
|
Sostituito da
Bruno MANCUSO
dal 30 maggio 2017 al 22 marzo 2018. |
AP-CpE-NCD |
Membro
dal 30 maggio 2017
|
GIBIINO Vincenzo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
LANGELLA Pietro |
AL-A |
Membro
dal 30 luglio 2015
al 21 gennaio 2016
|
MANCUSO Bruno In sostituzione del Sottosegretario di Stato Antonio GENTILE. |
AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 9 marzo 2016
al 12 ottobre 2016
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Antonio GENTILE. |
AP-CpE-NCD |
Membro
dal 30 maggio 2017
|
MARGIOTTA Salvatore |
Fino al 10 dicembre 2014 PD Dall'11 dicembre 2014 al 20 gennaio 2016 Misto Dal 21 gennaio 2016 AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 21 gennaio 2016
|
Fino al 29 febbraio 2016 AP (NCD-UDC) Dal 1 marzo 2016 PD |
Membro
dal 26 gennaio 2016
|
|
MATTEOLI Altero |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
Deceduto il 18 dicembre 2017 |
|
MAURO Mario |
Fino al 17 novembre 2014 PI Dal 18 novembre 2014 GAL |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 20 novembre 2014
|
MERLONI Maria Paola |
Fino al 17 dicembre 2014 PI Dal 18 dicembre 2014 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 24 novembre 2014
al 18 dicembre 2014
|
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 2 febbraio 2016
|
|
MUGNAI Franco |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 23 dicembre 2017
|
MUNERATO Emanuela |
NcI |
Membro
dal 29 dicembre 2017
|
NACCARATO Paolo |
Fino al 7 luglio 2014 NCD Dall'8 luglio 2014 GAL |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 24 settembre 2014
|
NENCINI Riccardo Sostituito da Enrico BUEMI dal 17 settembre 2014 al 21 ottobre 2015. |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 17 settembre 2014
al 21 ottobre 2015
|
ORELLANA Luis Alberto |
Dal 21 ottobre 2015 Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 21 ottobre 2015
al 21 gennaio 2016
|
ORRU' Pamela Giacoma Giovanna |
PD |
Membro
dal 16 gennaio 2015
|
PAGNONCELLI Lionello Marco |
PdL, poi
FI-PdL XVII fino al 29 maggio 2015 Dal 30 maggio 2015 CRi, poi CoR fino al 29 gennaio 2016 Dal 30 gennaio 2016 AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Membro
dal 10 giugno 2013
|
PANIZZA Franco |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 5 dicembre 2013
al 17 settembre 2014
|
PIANO Renzo |
Misto |
Membro
dal 25 settembre 2013
al 29 novembre 2013
|
PICCINELLI Enrico |
Dal 28 giugno 2017 FI-PdL XVII |
Membro
dal 28 giugno 2017
|
RANUCCI Raffaele |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
ROMANI Paolo |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2013
|
ROMANO Lucio |
PI |
Membro
dal 19 maggio 2014
al 12 giugno 2014
|
ROSSI Luciano |
NCD |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 5 dicembre 2013
|
ROSSI Mariarosaria |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 12 novembre 2014
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 14 giugno 2017
al 3 ottobre 2017
|
|
ROSSI Maurizio |
SCpI, poi
PI fino al 29 aprile 2014 Dal 30 aprile 2014 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
SCIBONA Marco |
M5S |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
M5S |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
SONEGO Lodovico |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
SUSTA Gianluca In sostituzione del Sottosegretario di Stato Benedetto DELLA VEDOVA. |
Fino al 17 febbraio 2015 SCpI Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 6 marzo 2014
al 3 marzo 2015
|
VILLARI Riccardo |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 28 novembre 2013
al 20 gennaio 2016
|
Fino al 9 febbraio 2016 FI-PdL XVII Dal 10 febbraio 2016 GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 21 gennaio 2016
|