Commissioni e Giunte
Commissione contenziosa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 70 del 17 luglio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 16 luglio 2013
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
PAGLIARI Giorgio |
PD |
|
Vicepresidente | ||
D'ASCOLA Nico |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 al 22 marzo 2018 NCD, poi AP (NCD-UDC) fino al 22 marzo 2018 , poi AP (Ncd-CpI) fino al 22 marzo 2018 , poi AP (Ncd-CpE) fino al 22 marzo 2018 , poi AP-CpE fino al 22 marzo 2018 , poi AP-CpE-NCD fino al 22 marzo 2018 |
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BERNINI Anna Maria |
PdL |
Membro
dal 9 luglio 2013
al 15 luglio 2013
|
COCIANCICH Roberto |
PD |
Membro
dal 16 aprile 2014
|
D'ASCOLA Nico |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD fino al 22 marzo 2018 |
Vicepresidente
dal 16 luglio 2013
|
ICHINO Pietro |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI |
Membro
dal 9 luglio 2013
al 15 aprile 2014
|
PAGLIARI Giorgio |
PD |
Membro
dal 9 luglio 2013
al 15 luglio 2013
|
PD |
Presidente
dal 16 luglio 2013
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BERNINI Anna Maria |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 16 luglio 2013
|
D'ASCOLA Nico |
PdL |
Membro
dal 9 luglio 2013
al 15 luglio 2013
|
MOSCARDELLI Claudio |
PD |
Membro
dal 9 luglio 2013
|
SUSTA Gianluca |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI fino al 17 febbraio 2015 Dal 18 febbraio 2015 PD |
Membro
dal 9 luglio 2013
|
Componenti non Senatori
-
Componenti titolari
- Dott. PAPPALARDO Francesco - fino al 18 novembre 2014
- Dott. PARBUONI Marco
- Dott. BRACCO Mario - dal 19 novembre 2014
-
Componenti supplenti
- Dott. FILIPPETTA Giuseppe - fino al 18 novembre 2014
- Dott. GORACCI Alessandro - dal 23 dicembre 2016
- Dott. MADIO Francesco
-
Componenti titolari per i ricorsi di cui all'art. 1 deliberazione Consiglio Presidenza 180/2005
- Prof. SORRENTINO Federico
- Prof. TERRACCIANO Gennaro
-
Componenti supplenti per i ricorsi di cui all'art. 1 deliberazione Consiglio Presidenza 180/2005
- Prof. SANDULLI Maria Alessandra
- Prof. CARDARELLI Francesco
Legislature
- XVII Legislatura
- XVI Legislatura
- XV Legislatura
- XIV Legislatura
- XIII Legislatura