Commissioni e Giunte
Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
(Mozione 1-00004 approvata dall'Assemblea del Senato il 13 dicembre 2001, con un emendamento)XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
Annuncio componenti: seduta n. 140 del 19 marzo 2002
Costituita
il 27 marzo 2002
Ufficio di Presidenza costituito il 27 marzo 2002
Scioglimento il 27 aprile 2006
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BUCCIERO Ettore |
AN |
|
Vicepresidenti | ||
GUBERT Renzo |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
|
ROTONDO Antonio |
DS-U |
|
Segretari | ||
STIFFONI Piergiorgio |
LP |
|
VALLONE Giuseppe |
Mar-DL-U |
Fino al 9 aprile 2002
|
DETTORI Bruno |
Mar-DL-U |
Dal 7 maggio 2002
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACCIARINI Maria Chiara |
DS-U |
Membro
|
BAIO Emanuela |
Mar-DL-U |
Membro
|
BASSO Marcello |
DS-U |
Membro
fino al 27 gennaio 2005
|
BOBBIO Luigi |
AN |
Membro
dal 27 marzo 2002
al 9 aprile 2002
|
BUCCIERO Ettore |
AN |
Membro
fino al 26 marzo 2002
|
AN |
Presidente
dal 27 marzo 2002
|
|
CALLEGARO Luciano |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
CARELLA Francesco |
Verdi-U, poi Verdi-Un |
Membro
|
CARRARA Valerio |
Fino al 3 maggio 2004 Misto Dal 4 maggio 2004 FI |
Membro
|
CARUSO Antonino |
AN |
Membro
dal 27 marzo 2002
al 9 aprile 2002
|
CICCANTI Amedeo |
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Membro
|
DETTORI Bruno |
Mar-DL-U |
Membro
dal 10 aprile 2002
al 6 maggio 2002
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 7 maggio 2002
|
|
DI GIROLAMO Leopoldo |
DS-U |
Membro
|
FASOLINO Gaetano |
FI |
Membro
|
FRANCO Vittoria |
DS-U |
Membro
|
GUBERT Renzo |
UDC:CCD-CDU-DE |
Membro
fino al 26 marzo 2002
|
UDC:CCD-CDU-DE, poi UDC |
Vicepresidente
dal 27 marzo 2002
|
|
LEGNINI Giovanni |
DS-U |
Membro
dal 28 gennaio 2005
|
MAGISTRELLI Marina |
Mar-DL-U |
Membro
|
MAINARDI Guido |
FI |
Membro
Deceduto il 25 settembre 2004 |
MANIERI Maria Rosaria |
Misto |
Membro
|
MANUNZA Ignazio |
FI |
Membro
|
MONTICONE Alberto Adalgisio |
Mar-DL-U |
Membro
|
MUGNAI Franco |
AN |
Membro
fino al 27 marzo 2002
|
AN |
Membro
dal 10 aprile 2002
|
|
PELLICINI Piero |
AN |
Membro
fino al 27 marzo 2002
|
AN |
Membro
dal 10 aprile 2002
|
|
PONZO Egidio Luigi |
FI |
Membro
|
ROLLANDIN Augusto |
Aut |
Membro
|
ROTONDO Antonio |
DS-U |
Membro
fino al 26 marzo 2002
|
DS-U |
Vicepresidente
dal 27 marzo 2002
|
|
SALINI Rocco |
Fino al 15 luglio 2005 FI Dal 16 luglio 2005 Misto |
Membro
|
SAMBIN Stanislao Alessandro |
FI |
Membro
|
SEMERARO Giuseppe |
AN |
Membro
|
STANISCI Rosa |
DS-U |
Membro
|
STIFFONI Piergiorgio |
LP |
Membro
fino al 26 marzo 2002
|
LP |
Segretario
dal 27 marzo 2002
|
|
TREDESE Flavio |
FI |
Membro
|
VALLONE Giuseppe |
Mar-DL-U |
Membro
fino al 26 marzo 2002
|
Mar-DL-U |
Segretario
dal 27 marzo 2002
al 9 aprile 2002
|