Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 10 del 7 agosto 1987
Costituita
il 5 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 5 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BOMPIANI Adriano |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
SPITELLA Giorgio |
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
Vicepresidenti | ||
BONO Vincenza |
PSDI |
Fino al 13 aprile 1988
|
PSDI |
Dal 27 settembre 1989
|
|
VESENTINI Edoardo |
Sin. Ind. |
Fino al 27 settembre 1989
|
ARFE' Gaetano |
Sin. Ind. |
Dal 27 settembre 1989
|
BISSI Gianpaolo |
PSDI |
Dal 29 settembre 1988
al 22 luglio 1989
|
Segretari | ||
AGNELLI Arduino |
PSI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PSI |
Dal 27 settembre 1989
|
|
MESORACA Maurizio |
PCI |
Fino al 7 settembre 1988
|
NOCCHI Venanzio |
PCI |
Dal 29 settembre 1988
al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Arduino |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PSI |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
ALBERICI Aureliana |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
ARFE' Gaetano |
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
ARGAN Giulio Carlo |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
BISSI Gianpaolo Sostituito da Vincenza BONO dal 13 settembre 1988 al 29 settembre 1988. Sostituito da Vincenza BONO dal 29 settembre 1988 al 22 luglio 1989. |
PSDI |
Membro
dal 13 settembre 1988
al 29 settembre 1988
|
PSDI |
Vicepresidente
dal 29 settembre 1988
al 22 luglio 1989
|
|
BO Carlo |
DC |
Membro
|
BOGGIO Carlo Sostituito da Learco SAPORITO dal 1 agosto 1987 al 3 agosto 1989. |
DC |
Membro
|
BOMPIANI Adriano |
DC |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
DC |
Presidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
BONO Vincenza |
PSDI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PSDI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 13 aprile 1988
|
|
PSDI |
Membro
dal 13 settembre 1988
al 27 settembre 1989
|
|
PSDI |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
CALLARI GALLI Matilde |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
CARLI Guido |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1988
|
CHIARANTE Giuseppe Antonio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
COLETTA Rocco |
Repubblicano |
Membro
dal 16 giugno 1988
al 15 maggio 1991
|
COLOSIMO Elio |
MSI - DN |
Membro
dal 27 novembre 1991
|
DE ROSA Gabriele |
DC |
Membro
|
FASSINO Giuseppe In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Piergiorgio SIRTORI. |
Misto |
Membro
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
dal 15 maggio 1991
|
FRANCO Francesco |
MSI - DN |
Membro
Deceduto il 16 novembre 1991 |
GIAGU DEMARTINI Antonio |
DC |
Membro
|
KESSLER Bruno |
DC |
Membro
fino al 20 marzo 1991
|
LONGO Franco |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 7 settembre 1988
|
MANIERI Maria Rosaria |
PSI |
Membro
|
MANZINI Giovanni |
DC |
Membro
|
MEOLI Delio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Giovanni RICEVUTO. |
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
MESORACA Maurizio |
PCI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 5 agosto 1987
al 7 settembre 1988
|
|
MEZZAPESA Pietro |
DC |
Membro
dal 28 giugno 1988
|
MONTINARO Orazio |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 30 novembre 1989
al 28 febbraio 1991
|
NOCCHI Venanzio |
PCI |
Membro
fino al 29 settembre 1988
|
PCI |
Segretario
dal 29 settembre 1988
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
PELLEGRINO Bruno |
PSI |
Membro
dal 17 luglio 1991
|
RICEVUTO Giovanni Sostituito da Delio MEOLI dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
RIGO Mario |
Fino al 12 settembre 1989 PSI Dal 13 settembre 1989 Misto |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
ROBOL Alberto |
DC |
Membro
dal 5 aprile 1991
|
SAPORITO Learco In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carlo BOGGIO. |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
SIRTORI Piergiorgio Sostituito da Giuseppe FASSINO dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992. |
Misto |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
SPITELLA Giorgio |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Presidente
dal 27 settembre 1989
|
|
STREHLER Giorgio |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
STRIK LIEVERS Lorenzo |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
|
VALIANI Leo |
Repubblicano |
Membro
fino al 16 giugno 1988
|
VESENTINI Edoardo |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
VOLPONI Paolo |
Rif.Com. |
Membro
dal 18 febbraio 1991
|
ZECCHINO Ortensio |
DC |
Membro
|