Commissioni e Giunte
6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)X Legislatura
(dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 5 agosto 1987
Costituita
il 4 agosto 1987
Ufficio di Presidenza costituito il 4 agosto 1987
Rinnovo biennale il 27 settembre 1989
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERLANDA Enzo |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
Dimissioni accettate il 13 febbraio 1992 |
DC |
Dal 27 settembre 1989
Dimissioni accettate il 13 febbraio 1992 |
|
Vicepresidenti | ||
DE CINQUE Germano |
DC |
Fino al 27 settembre 1989
|
TRIGLIA Riccardo |
DC |
Dal 27 settembre 1989
|
CAVAZZUTI Filippo |
Sin. Ind. |
Fino al 27 settembre 1989
|
BRINA Alfio |
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
Segretari | ||
PIZZOL Giorgio |
PSI |
Fino al 27 settembre 1989
|
Fino al 1 gennaio 1990 PSI Dal 2 gennaio 1990 al 14 gennaio 1990 Misto Dal 15 gennaio 1990 PSDI |
Dal 27 settembre 1989
al 16 gennaio 1990
|
|
BERTOLDI Lionello |
PCI |
Fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Dal 27 settembre 1989
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BELLAFIORE Vito |
PCI |
Membro
Annullata elezione il 24 febbraio 1988 |
BEORCHIA Claudio |
DC |
Membro
|
BERLANDA Enzo |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Presidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Presidente
dal 27 settembre 1989
Dimissioni accettate il 13 febbraio 1992 |
|
BERTOLDI Lionello |
PCI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PCI |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
PCI, poi Com. - PDS |
Segretario
dal 27 settembre 1989
|
|
BRINA Alfio |
PCI |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
PCI, poi Com. - PDS |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
CANDIOTO Francesco |
Misto |
Membro
|
CANNATA Giuseppe |
PCI |
Membro
Deceduto il 2 dicembre 1990 |
CAPPELLI Lorenzo |
DC |
Membro
dal 2 marzo 1990
|
CAVAZZUTI Filippo |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
Sin. Ind. |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
COLOMBO Vittorino (L.) |
DC |
Membro
fino al 25 gennaio 1990
|
DE CINQUE Germano |
DC |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
DC |
Vicepresidente
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
DC |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
DELL'OSSO Costantino |
Fino al 20 dicembre 1989 PSDI Dal 21 dicembre 1989 PSI |
Membro
fino al 23 gennaio 1990
|
FAVILLA Mauro |
DC |
Membro
|
FORTE Francesco |
PSI |
Membro
dal 10 gennaio 1990
|
GAROFALO Carmine |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
LEONARDI Ezio |
DC |
Membro
|
LOMBARDI Domenico Raffaello Sostituito da Gualtiero NEPI dal 19 settembre 1989 al 27 settembre 1989. Sostituito da Gualtiero NEPI dal 27 settembre 1989 al 9 maggio 1990. |
DC |
Membro
dal 19 settembre 1989
al 9 maggio 1990
|
MANTICA Alfredo |
MSI - DN |
Membro
|
MARIOTTI Gianfranco Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 27 settembre 1989 al 10 gennaio 1992. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
Deceduto il 10 gennaio 1992 |
MARNIGA Vittorio Sostituito da Giorgio RUFFOLO dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989. Sostituito da Giorgio RUFFOLO dal 27 settembre 1989 al 12 aprile 1991. Sostituito da Giorgio RUFFOLO dal 12 aprile 1991 al 22 aprile 1992. |
PSI |
Membro
fino al 12 aprile 1991
|
PSI |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
NEPI Gualtiero In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Francesco PATRIARCA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Domenico Raffaello LOMBARDI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Domenico Raffaello LOMBARDI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Carmelo Francesco SALERNO. |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Membro
dal 19 settembre 1989
al 9 maggio 1990
|
|
DC |
Membro
dal 27 settembre 1989
|
|
NERI Emilio |
DC |
Membro
dal 3 agosto 1989
|
PATRIARCA Francesco Sostituito da Gualtiero NEPI dal 1 agosto 1987 al 19 settembre 1989. |
DC |
Membro
fino al 19 settembre 1989
|
PELLEGRINO Giovanni |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
dal 17 dicembre 1990
|
PETRONIO Giuseppe Lelio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Gianfranco MARIOTTI. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Gianfranco MARIOTTI. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
fino al 10 gennaio 1992
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
|
|
PIZZOL Giorgio |
PSI |
Membro
fino al 4 agosto 1987
|
PSI |
Segretario
dal 4 agosto 1987
al 27 settembre 1989
|
|
Fino al 1 gennaio 1990 PSI Dal 2 gennaio 1990 al 14 gennaio 1990 Misto Dal 15 gennaio 1990 PSDI |
Segretario
dal 27 settembre 1989
al 16 gennaio 1990
|
|
PSDI |
Membro
dal 16 gennaio 1990
|
|
POLLINI Renato |
PCI, poi Com. - PDS |
Membro
|
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1987
al 17 luglio 1991
|
ROSSI Guido Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
fino al 4 agosto 1988
|
RUFFINO Gian Carlo |
DC |
Membro
fino al 3 agosto 1989
|
RUFFOLO Giorgio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vittorio MARNIGA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vittorio MARNIGA. In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vittorio MARNIGA. |
PSI |
Membro
|
SALERNO Carmelo Francesco Sostituito da Gualtiero NEPI dal 9 maggio 1990 al 22 aprile 1992. |
DC |
Membro
dal 9 maggio 1990
|
SANTALCO Carmelo |
DC |
Membro
|
SCEVAROLLI Gino |
PSI |
Membro
|
TEODORI Massimo Sostituito da Giuseppe Lelio PETRONIO dal 16 gennaio 1992 al 22 aprile 1992. |
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
|
Fed. Eur. Ec. |
Membro
dal 16 gennaio 1992
al 22 aprile 1992
|
|
TRIGLIA Riccardo |
DC |
Membro
fino al 27 settembre 1989
|
DC |
Vicepresidente
dal 27 settembre 1989
|
|
VELLA Bruno |
PSI |
Membro
fino al 5 agosto 1987
|
VISENTINI Bruno |
Repubblicano |
Membro
|
VITALE Giuseppe |
Dal 3 marzo 1988 al 5 febbraio 1991 PCI Dal 6 febbraio 1991 Rif.Com. |
Membro
dal 26 febbraio 1988
|