Commissioni e Giunte
Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari
(Art. 19 del Regolamento)XVIII Legislatura
(dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022)
Annuncio componenti: seduta n. 22 del 17 luglio 2018
Costituita
il 18 luglio 2018
Ufficio di Presidenza costituito il 18 luglio 2018
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
GASPARRI Maurizio |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
|
Vicepresidenti | ||
D'ANGELO Grazia |
M5S |
|
CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
|
Segretari | ||
AUGUSSORI Luigi |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
|
GRASSO Pietro |
Misto |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AUGUSSORI Luigi |
L-SP |
Membro
fino al 17 luglio 2018
|
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Segretario
dal 18 luglio 2018
|
|
BALBONI Alberto |
FdI |
Membro
|
BONIFAZI Francesco |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
|
CRUCIOLI Mattia |
Fino al 18 febbraio 2021 M5S Dal 19 febbraio 2021 al 26 gennaio 2022 Misto Dal 27 gennaio 2022 al 27 gennaio 2022 C.A.L.-Idv Dal 28 gennaio 2022 al 26 aprile 2022 Misto Dal 27 aprile 2022 CAL-Pc-Idv, poi CAL-A-PC-IdV, poi CAL-Alt-PC-IdV, poi UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV |
Membro
|
CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore |
PD |
Membro
fino al 17 luglio 2018
|
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Vicepresidente
dal 18 luglio 2018
|
|
D'ANGELO Grazia |
M5S |
Membro
fino al 17 luglio 2018
|
M5S |
Vicepresidente
dal 18 luglio 2018
|
|
DE FALCO Gregorio |
Fino al 3 gennaio 2019 M5S Dal 4 gennaio 2019 al 25 gennaio 2021 Misto Dal 26 gennaio 2021 Eu-MAIE-CD, poi Europeisti-MAIE-CD fino al 29 marzo 2021 Dal 30 marzo 2021 Misto |
Membro
|
DURNWALDER Meinhard |
Aut (SVP-PATT, UV) |
Membro
|
EVANGELISTA Elvira Lucia |
Fino al 18 gennaio 2022 M5S Dal 19 gennaio 2022 IV-PSI |
Membro
|
GALLICCHIO Agnese |
M5S |
Membro
|
GASPARRI Maurizio |
FI-BP |
Membro
fino al 17 luglio 2018
|
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Presidente
dal 18 luglio 2018
|
|
GIARRUSSO Mario Michele |
Fino al 23 aprile 2020 M5S Dal 24 aprile 2020 Misto |
Membro
|
GINETTI Nadia |
Fino al 17 settembre 2019 PD Dal 18 settembre 2019 IV-PSI |
Membro
|
GRASSO Pietro |
Misto |
Membro
fino al 17 luglio 2018
|
Misto |
Segretario
dal 18 luglio 2018
|
|
MALAN Lucio |
FI-BP, poi
FIBP-UDC fino al 18 luglio 2021 Dal 19 luglio 2021 FdI |
Membro
|
MODENA Fiammetta |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
|
PAROLI Adriano |
FI-BP, poi FIBP-UDC |
Membro
|
PELLEGRINI Emanuele |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
|
PEPE Pasquale |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dall'11 marzo 2021
|
PILLON Simone |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
|
RICCARDI Alessandra |
Fino al 22 giugno 2020 M5S Dal 23 giugno 2020 L-SP-PSd'Az |
Membro
|
ROSSOMANDO Anna |
PD |
Membro
|
STEFANI Erika |
L-SP-PSd'Az |
Membro
dal 16 dicembre 2019
al 12 febbraio 2021
|
TESEI Donatella |
L-SP, poi L-SP-PSd'Az |
Membro
Dimissioni per incompatibilità il 2 dicembre 2019 |
URRARO Francesco |
Fino all'11 dicembre 2019 M5S Dal 12 dicembre 2019 L-SP-PSd'Az |
Membro
|