Commissioni e Giunte
3ª Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione)XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
Annuncio componenti: seduta n. 19 del 7 maggio 2013
Costituita
il 7 maggio 2013
Ufficio di Presidenza costituito il 7 maggio 2013
Rinnovo biennale il 21 gennaio 2016
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CASINI Pier Ferdinando |
Fino al 15 dicembre 2014 SCpI, poi
PI fino al 15 dicembre 2014 Dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC) |
Fino al 20 gennaio 2016
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Dal 21 gennaio 2016
al 27 settembre 2017
|
|
Vicepresidenti | ||
CORSINI Paolo |
PD |
Fino al 20 gennaio 2016
|
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
DE CRISTOFARO Peppe |
Misto |
Fino al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
Segretari | ||
RAZZI Antonio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Fino al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Dal 21 gennaio 2016
|
|
AMORUSO Francesco Maria |
AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Dal 21 gennaio 2016
|
GAMBARO Adele |
Fino al 23 giugno 2013 M5S Dal 24 giugno 2013 Misto |
Fino al 27 giugno 2013
|
DE PIETRO Cristina |
Fino all'8 ottobre 2014 M5S Dal 9 ottobre 2014 Misto |
Dal 23 luglio 2013
al 21 gennaio 2016
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AIROLA Alberto |
M5S |
Membro
dal 18 marzo 2014
al 6 luglio 2016
|
AMORUSO Francesco Maria |
PdL, poi
FI-PdL XVII fino al 21 settembre 2015 Dal 22 settembre 2015 AL-A |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
AL-A, poi AL-A (MpA), poi AL-A, poi ALA-SCCLP, poi ALA, poi ALA-PRI |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
BERLUSCONI Silvio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 10 giugno 2013
Mancata convalida dell'elezione il 27 novembre 2013 |
BERTOROTTA Ornella |
M5S |
Membro
dal 16 ottobre 2014
|
BERTUZZI Maria Teresa In sostituzione del Sottosegretario di Stato Luciano PIZZETTI. |
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 13 marzo 2015
|
BIANCONI Laura |
NCD |
Membro
dal 23 novembre 2013
al 5 dicembre 2013
|
BISINELLA Patrizia |
NcI |
Membro
dal 29 dicembre 2017
|
BONDI Sandro |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 22 novembre 2013
|
Fino al 30 marzo 2015 FI-PdL XVII Dal 31 marzo 2015 Misto |
Membro
dal 28 novembre 2013
al 7 aprile 2015
|
|
BONFRISCO Anna Cinzia |
CRi, poi CoR |
Membro
dal 4 giugno 2015
al 19 febbraio 2016
|
BRUNO Donato |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 21 luglio 2015
al 23 luglio 2015
|
CANDIANI Stefano |
LN-Aut |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 29 maggio 2013
|
CASINI Pier Ferdinando |
SCpI, poi
PI fino al 15 dicembre 2014 Dal 16 dicembre 2014 AP (NCD-UDC) |
Presidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Presidente
dal 21 gennaio 2016
al 27 settembre 2017
|
|
AP-CpE-NCD |
Membro
dal 28 settembre 2017
|
|
CASSINELLI Roberto |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 27 aprile 2017
al 16 maggio 2017
|
CHITI Vannino Sostituito da Carlo PEGORER dal 12 giugno 2014 al 21 gennaio 2016. Sostituito da Carlo PEGORER dal 29 gennaio 2016 al 2 marzo 2017. |
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 6 marzo 2017
|
COCIANCICH Roberto |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 12 giugno 2014
|
COLOMBO Emilio |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI |
Membro
dal 7 maggio 2013
Deceduto il 24 giugno 2013 |
COLUCCI Francesco |
Fino al 14 novembre 2013 PdL Dal 15 novembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC), poi AP (Ncd-CpI), poi AP (Ncd-CpE), poi AP-CpE, poi AP-CpE-NCD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
COMPAGNA Luigi |
Fino al 14 novembre 2013 GAL Dal 15 novembre 2013 al 19 novembre 2013 NCD Dal 20 novembre 2013 al 1 dicembre 2013 GAL Dal 2 dicembre 2013 NCD, poi AP (NCD-UDC) fino al 20 dicembre 2015 Dal 21 dicembre 2015 GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E) fino al 15 febbraio 2016 Dal 16 febbraio 2016 al 1 aprile 2017 CoR Dal 2 aprile 2017 al 2 aprile 2017 Misto Dal 3 aprile 2017 GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 3 aprile 2017
|
FL (Id-PL, PLI) |
Membro
dal 29 maggio 2017
|
|
CORSINI Paolo |
PD |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP, poi Art.1-MDP-LeU |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
DE CRISTOFARO Peppe |
Misto |
Vicepresidente
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
Misto |
Vicepresidente
dal 21 gennaio 2016
|
|
DE PIETRO Cristina |
M5S |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 22 luglio 2013
|
Fino all'8 ottobre 2014 M5S Dal 9 ottobre 2014 Misto |
Segretario
dal 23 luglio 2013
al 21 gennaio 2016
|
|
Fino al 5 dicembre 2017 Misto Dal 6 dicembre 2017 FI-PdL XVII |
Membro
dal 19 settembre 2016
al 12 dicembre 2017
|
|
DE POLI Antonio |
AP (NCD-UDC) |
Membro
dal 21 gennaio 2016
al 13 ottobre 2016
|
DI MAGGIO Salvatore Tito |
GAL, poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI) |
Membro
dal 20 novembre 2014
al 13 gennaio 2015
|
FATTORINI Emma |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
GAMBARO Adele |
Fino al 23 giugno 2013 M5S Dal 24 giugno 2013 Misto |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 27 giugno 2013
|
GHEDINI Niccolo' |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 12 marzo 2014
al 12 novembre 2014
|
GIANNINI Stefania |
PD |
Membro
dal 9 gennaio 2017
|
LANZILLOTTA Linda |
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
LUCHERINI Carlo |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 23 dicembre 2014
|
PD |
Membro
dal 21 ottobre 2015
al 26 ottobre 2015
|
|
LUCIDI Stefano |
M5S |
Membro
dal 18 marzo 2014
|
MALAN Lucio |
FI-PdL XVII |
Membro
dal 16 maggio 2017
|
MANTOVANI Mario |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni per incompatibilità il 3 giugno 2013 |
MARAN Alessandro |
PD |
Membro
dall'11 marzo 2015
al 30 marzo 2016
|
MICHELONI Claudio |
Fino al 20 dicembre 2017 PD Dal 21 dicembre 2017 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 9 gennaio 2018
|
MINZOLINI Augusto |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 7 maggio 2013
Dimissioni accettate il 20 aprile 2017 |
MONTI Mario |
SCpI, poi
PI fino al 9 dicembre 2013 Dal 10 dicembre 2013 SCMpI, poi SCpI fino al 25 febbraio 2015 Dal 26 febbraio 2015 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
MUSSINI Maria |
Fino al 6 marzo 2014 M5S Dal 7 marzo 2014 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 24 marzo 2014
|
NAPOLITANO Giorgio |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 20 gennaio 2015
|
ORELLANA Luis Alberto |
Fino al 26 febbraio 2014 M5S Dal 27 febbraio 2014 Misto |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 23 ottobre 2014
|
PEGORER Carlo In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vannino CHITI. |
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 21 gennaio 2016
|
In sostituzione
del Presidente della 14ª Commissione Permanente Vannino CHITI. |
Fino al 27 febbraio 2017 PD Dal 28 febbraio 2017 Art.1-MDP |
Membro
dal 29 gennaio 2016
al 2 marzo 2017
|
PETROCELLI Vito Rosario |
M5S |
Membro
dal 6 luglio 2016
|
PIZZETTI Luciano Sostituito da Maria Teresa BERTUZZI dal 12 giugno 2014 al 13 marzo 2015. |
PD |
Membro
dal 12 giugno 2014
al 13 marzo 2015
|
RAZZI Antonio |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Segretario
dal 7 maggio 2013
al 20 gennaio 2016
|
FI-PdL XVII |
Segretario
dal 21 gennaio 2016
|
|
ROMANI Paolo |
PdL, poi FI-PdL XVII |
Membro
dal 10 giugno 2013
al 12 marzo 2014
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 12 novembre 2014
al 21 luglio 2015
|
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 23 luglio 2015
al 15 settembre 2015
|
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 27 ottobre 2015
|
|
RUSSO Francesco |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 13 gennaio 2014
|
SANGALLI Gian Carlo |
PD |
Membro
dal 26 ottobre 2015
|
SCAVONE Antonio |
GAL |
Membro
dal 9 aprile 2014
al 20 novembre 2014
|
SCHIFANI Renato |
PdL |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 10 giugno 2013
|
FI-PdL XVII |
Membro
dal 12 settembre 2016
|
|
STUCCHI Giacomo |
LN-Aut |
Membro
dal 29 maggio 2013
|
TONINI Giorgio |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
al 21 ottobre 2015
|
TREMONTI Giulio |
GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV), poi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF), poi GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV), poi GAL (GS, PpI, FV, M), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI), poi GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id), poi GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL), poi GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI), poi GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E), poi GAL (DI, GS, MPL, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI), poi GAL (DI, GS, PpI, RI, SA), poi GAL-UDC |
Membro
dal 13 gennaio 2015
|
TRONTI Mario |
PD |
Membro
dal 7 maggio 2013
|
VERDINI Denis |
AL-A |
Membro
dal 30 luglio 2015
al 28 settembre 2015
|
VERDUCCI Francesco |
PD |
Membro
dal 23 dicembre 2014
|
ZANDA Luigi |
PD |
Membro
dal 13 gennaio 2014
al 12 giugno 2014
|
PD |
Membro
dal 30 marzo 2016
al 9 gennaio 2017
|
|
PD |
Membro
dal 6 marzo 2017
|
|
ZELLER Karl |
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI |
Membro
dal 3 luglio 2013
al 9 luglio 2013
|
ZIN Claudio |
Dal 9 luglio 2013 Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, poi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 9 luglio 2013
al 22 novembre 2017
|
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE |
Membro
dal 21 dicembre 2017
|